Společenství vlastníků ul. Tovární č.p. 93; 737, Luby má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků ul. Tovární č.p. 93; 737, Luby (72053828) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Tovární 737, 35137 Luby. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 1. 2010 Společenství vlastníků ul. Tovární č.p. 93; 737, Luby má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků ul. Tovární č.p. 93; 737, Luby nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků ul. Tovární č.p. 93; 737, Luby na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 14. 1. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 6023 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 72053828 | |
Jméno: | Společenství vlastníků ul. Tovární č.p. 93; 737, Luby | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 14.1.2010 |
Zapsána dne: | 14.1.2010 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 14.1.2010 - 5.2.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Tovární 737, Luby 35137, Česká republika | 5.2.2015 |
---|
Předseda výboru | Jiří Černovský |
---|---|
Ve funkci | od 4.3.2022 |
Adresa | Tovární 93, 35137 Luby |
Místopředseda výboru | Mgr. Zora Kutmanová |
---|---|
Ve funkci | od 4.3.2022 |
Adresa | Tovární 737, 35137 Luby |
Člen výboru | Olga Štorková |
---|---|
Ve funkci | od 4.3.2022 |
Adresa | Tovární 93, 35137 Luby |
Předseda výboru | Miroslav Lunga |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.2015 do 4.3.2022 |
Adresa | Tovární 737, 35137 Luby |
Místopředseda výboru | Zora Kutmanová |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.2015 do 4.3.2022 |
Adresa | Tovární 737, 35137 Luby |
Člen výboru | Albert Končil |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.2022 do 4.3.2022 |
Adresa | Budovatelská 103/29, 35101 Františkovy Lázně |
člen výboru | Miroslav Lunga |
---|---|
Ve funkci | od 4.3.2022 do 4.3.2022 |
Adresa | Tovární 737, 35137 Luby |
člen výboru | Zora Kutmanová |
---|---|
Ve funkci | od 4.3.2022 do 4.3.2022 |
Adresa | Tovární 737, 35137 Luby |
člen výboru | Jiří Černovský |
---|---|
Ve funkci | od 4.3.2022 do 4.3.2022 |
Adresa | Tovární 93, 35137 Luby |
Člen výboru | Albert Končil |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.2015 do 23.2.2022 |
Adresa | Tovární 93, 35137 Luby |
předseda výboru | Miroslav Lunga |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2010 do 5.2.2015 |
Adresa | Tovární 737, 35137 Luby |
místopředseda výboru | Zora Kutmanová |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2010 do 5.2.2015 |
Adresa | Tovární 737, 35137 Luby |
člen výboru | Milan Kaňka |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2010 do 5.2.2015 |
Adresa | Tovární 737, 35137 Luby |
IČO: | 72053828 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků ul. Tovární č.p. 93; 737, Luby |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Cheb |
Základní územní jednotka: | Luby |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 23. 6. 2009 |
Sídlo: | Tovární 737, Luby 35137 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |