Společenství vlastníků Údolní 26 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Údolní 26 (26250241) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Údolní 307/26, 60200 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 5. 2001 Společenství vlastníků Údolní 26 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Údolní 26 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Údolní 26 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 30. 5. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 533 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26250241 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Údolní 26 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 30.5.2001 |
Zapsána dne: | 30.5.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Údolní 307/26, Brno 60200, Česká republika | 9.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Údolní 26, Brno 60200, Česká republika | 30.5.2001 - 9.11.2015 |
Místopředseda výboru | Mgr. Pavel Borák |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2015 |
Adresa | Údolní 307/26, 60200 Brno |
člen | Ing. Pavel Milerski |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2015 |
Adresa | Údolní 307/26, 60200 Brno |
Předseda výboru | Ing Jindra Plchová |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2015 |
Adresa | Údolní 307/26, 60200 Brno |
Místopředseda výboru | Ing. Pavel Milerski |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2016 |
Adresa | Údolní 307/26, 60200 Brno |
člen výboru | Eduard Tomaštík |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2016 |
Adresa | Údolní 307/26, 60200 Brno |
Předseda výboru | Mgr. Pavel Borák |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2016 |
Adresa | Údolní 307/26, 60200 Brno |
člen | Ing. Pavel Milerski |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2015 do 23.11.2016 |
Adresa | Údolní 307/26, 60200 Brno |
Místopředseda výboru | Mgr. Pavel Borák |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2015 do 23.11.2016 |
Adresa | Údolní 307/26, 60200 Brno |
Předseda výboru | Ing Jindra Plchová |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2015 do 23.11.2016 |
Adresa | Údolní 307/26, 60200 Brno |
Místopředseda výboru | Mgr. Pavel Borák |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2001 do 9.11.2015 |
Adresa | Údolní 26, Brno |
člen | Ing. Pavel Milerski |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.2012 do 9.11.2015 |
Adresa | Údolní 307/26, 60200 Brno-střed |
Předseda výboru | Ing Jindra Plchová |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2015 do 9.11.2015 |
Adresa | Údolní 307/26, 60200 Brno |
Předseda výboru | Ing Jindra Plchová |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2001 do 17.7.2015 |
Adresa | Údolní 26, Brno |
Člen výboru | Blanka Čejková |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2001 do 6.6.2012 |
Adresa | Údolní 26, Brno |
IČO: | 26250241 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Údolní 26 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-střed |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 30. 5. 2001 |
Sídlo: | Údolní 307/26, Brno 60200 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |