Společenství vlastníků U Vysočanského pivovaru 709/11, Praha má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků U Vysočanského pivovaru 709/11, Praha (26429764) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese U vysočanského pivovaru 709/11, 19000 Praha 9. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 1. 2001 Společenství vlastníků U Vysočanského pivovaru 709/11, Praha má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků U Vysočanského pivovaru 709/11, Praha nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků U Vysočanského pivovaru 709/11, Praha na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 24. 1. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 221 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26429764 | |
Jméno: | Společenství vlastníků domu č. 709 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 24.1.2001 |
Zapsána dne: | 24.1.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U Vysočanského pivovaru 709/11, Praha 19000, Česká republika | 24.1.2001 |
---|
předseda výboru | Jiří Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.2024 |
Adresa | U Vysočanského pivovaru 709/11, 19000 Praha |
místopředseda výboru | Ing. Miroslav Ihnátko |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.2024 |
Adresa | Bratří Vlasáků 2063, 25088 Čelákovice |
člen výboru | Sebastián Tóth |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.2024 |
Adresa | Mírové náměstí 119, 26301 Dobříš |
člen výboru | Sebastián Tóth |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2020 do 30.8.2024 |
Adresa | Mírové náměstí 119, 26301 Dobříš |
místopředseda výboru | Ing. Miroslav Ihnátko |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2017 do 30.8.2024 |
Adresa | Bratří Vlasáků 2063, 25088 Čelákovice |
předseda výboru | Jiří Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2017 do 30.8.2024 |
Adresa | U Vysočanského pivovaru 709/11, 19000 Praha |
člen výboru | Sebastián Tóth |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2018 do 8.1.2020 |
Adresa | Levandulová 248, 26301 Dobříš |
člen výboru | Sebastián Tóth |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2017 do 26.1.2018 |
Adresa | U Vysočanského pivovaru 709/11, 19000 Praha |
místopředseda výboru | ing. Miroslav Ihnátko |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2009 do 24.2.2017 |
Adresa | Donská , Košice |
předseda výboru | Jiří Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 20.6.2009 do 24.2.2017 |
Adresa | U Vysočanského pivovaru 709/11, 19000 Praha |
člen výboru | Sebastián Tóth |
---|---|
Ve funkci | od 20.6.2009 do 24.2.2017 |
Adresa | U Vysočanského pivovaru 709/11, 19000 Praha |
místopředseda výboru | ing. Miroslav Ihnátko |
---|---|
Ve funkci | od 20.6.2009 do 4.8.2009 |
Adresa | U Vysočanského pivovaru 709/11, 19000 Praha |
předseda výboru | Jiří Rubeš |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2005 do 20.6.2009 |
Adresa | U Vysočanského pivovaru 709/11, 19000 Praha |
místopředseda výboru | Jiří Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2005 do 20.6.2009 |
Adresa | U Vysočanského pivovaru 709/11, 19000 Praha |
člen výboru | JUDr. Milena Poljaková, LL.M. |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2005 do 20.6.2009 |
Adresa | U Vysočanského pivovaru 709/11, 19000 Praha |
předseda výboru | Jiří Rubeš |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.2003 do 30.7.2005 |
Adresa | U Vysočanského pivovaru 709/11, 19000 Praha |
místopředseda výboru | Jiří Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.2003 do 30.7.2005 |
Adresa | U Vysočanského pivovaru 709/11, 19000 Praha |
člen výboru | Ing. Václav Dvořák |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.2003 do 30.7.2005 |
Adresa | L.M.Pařízka , České Budějovice |
předseda výboru | Svatopluk Pelc |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.2001 do 3.6.2003 |
Adresa | U Vysočanského pivovaru 709/11, 19000 Praha |
člen výboru | Jiří Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.2001 do 3.6.2003 |
Adresa | U Vysočanského pivovaru 709/11, 19000 Praha |
místopředseda výboru | Jiří Rubeš |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.2001 do 3.6.2003 |
Adresa | U Vysočanského pivovaru 709/11, 19000 Praha |
IČO: | 26429764 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků U Vysočanského pivovaru 709/11, Praha |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 9 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 24. 1. 2001 |
Sídlo: | U vysočanského pivovaru 709/11, Praha 19000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |