Společenství vlastníků U Trojice 2661, České Budějovice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků U Trojice 2661, České Budějovice (26109492) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese U Trojice 2661/1E, 37004 České Budějovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 9. 2006 Společenství vlastníků U Trojice 2661, České Budějovice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků U Trojice 2661, České Budějovice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků U Trojice 2661, České Budějovice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 19. 9. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2328 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26109492 | |
Jméno: | Společenství pro dům č.p. 2661, České Budějovice | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 19.9.2006 |
Zapsána dne: | 19.9.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U Trojice 2661/1e, České Budějovice 37004, Česká republika | 30.3.2016 |
---|---|---|
Adresa: | U Trojice 2661/1e, České Budějovice 37001, Česká republika | 19.9.2006 - 30.3.2016 |
člen výboru | Mgr. Lukáš Kosička |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2017 |
Adresa | U Trojice 2661/1e, 37004 České Budějovice |
místopředseda výboru | Mgr. Veronika Komárková |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.2016 |
Adresa | U Trojice 2661/1d, 37004 České Budějovice |
místopředseda výboru | Jiří Pokorný |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.2016 |
Adresa | U Trojice 2661/1e, 37004 České Budějovice |
člen výboru | Mgr. Lukáš Kosička |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.2016 |
Adresa | U Stadionu 448, 38001 Dačice |
člen výboru | Bc Pavla Nešpůrková |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.2016 |
Adresa | U Trojice 2661/1c, 37004 České Budějovice |
člen výboru | Ing. Pavel Smetana |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.2016 |
Adresa | K Šemberku 50, 37008 Staré Hodějovice |
předseda výboru | Ing. Jana Šiková |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.2016 |
Adresa | U Trojice 2661/1c, 37004 České Budějovice |
člen výboru | Mgr. Lukáš Kosička |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.2016 do 18.8.2017 |
Adresa | U Stadionu 448, 38001 Dačice |
člen výboru | Jiří Pokorný |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2013 do 30.3.2016 |
Adresa | U Trojice 2661/1e, 37004 České Budějovice |
místopředseda výboru | Alena Podlahová |
---|---|
Ve funkci | od 13.3.2014 do 30.3.2016 |
Adresa | U Trojice 2661/1e, 37004 České Budějovice |
místopředseda výboru | Mgr. Veronika Komárková |
---|---|
Ve funkci | od 28.3.2015 do 30.3.2016 |
Adresa | U Trojice 2661/1d, 37004 České Budějovice |
člen výboru | Ing. Jana Šiková |
---|---|
Ve funkci | od 28.3.2015 do 30.3.2016 |
Adresa | U Trojice 2661/1c, 37004 České Budějovice |
předseda výboru | Jana Freihofnerová |
---|---|
Ve funkci | od 23.12.2015 do 30.3.2016 |
Adresa | U Naděje 1106, 37006 Srubec |
předseda výboru | Jana Freihofnerová |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2007 do 23.12.2015 |
Adresa | U Trojice 2661/1c, 37004 České Budějovice |
člen výboru | Mgr. Veronika Komárková |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2014 do 28.3.2015 |
Adresa | U Trojice 2661/1d, 37004 České Budějovice |
člen výboru | Ing. Jana Kašpárková |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2014 do 28.3.2015 |
Adresa | 19, 37701 Polště |
člen výboru | Ing. Jana Kašpárková |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2014 do 1.10.2014 |
Adresa | 19, 37701 Polště |
místopředseda výboru | Jana Weissenböcková |
---|---|
Ve funkci | od 13.3.2014 do 1.10.2014 |
Adresa | U Trojice 2661/1d, 37004 České Budějovice |
místopředseda výboru | Jana Weissenböcková |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2014 do 13.3.2014 |
Adresa | U Trojice 2661/1d, 37004 České Budějovice |
místopředseda výboru | Alena Podlahová |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2014 do 13.3.2014 |
Adresa | U Trojice 2661/1E , 37004 České Budějovice |
místopředseda výboru | Jana Weissenböcková |
---|---|
Ve funkci | od 11.4.2009 do 11.3.2014 |
Adresa | U Trojice 2661/1d, 37004 České Budějovice |
místopředseda výboru | Alena Podlahová |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2010 do 11.3.2014 |
Adresa | U Trojice 2661/1E , 37004 České Budějovice |
člen výboru | Ing. Jiří Brabenec |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.2011 do 11.3.2014 |
Adresa | U Trojice 2661/1d, 37004 České Budějovice |
člen výboru | Jiří Veselovský |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.2011 do 9.3.2012 |
Adresa | U Trojice 2661/1c, 37004 České Budějovice |
člen výboru | Daniela Šafránková |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2007 do 8.7.2011 |
Adresa | U Trojice 2661/1d, 37004 České Budějovice |
místopředseda výboru | Ing. Václav Tourek |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2007 do 5.10.2010 |
Adresa | U Trojice 2661/1e, 37004 České Budějovice |
místopředseda výboru | Jana Weissenböcková |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2007 do 11.4.2009 |
Adresa | Pekárenská 31, 37004 České Budějovice |
předseda výboru | Miroslav Bžiský |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2007 do 20.11.2007 |
Adresa | U Trojice 2661/1c, 37004 České Budějovice |
člen výboru | Jana Freihofnerová |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2007 do 20.11.2007 |
Adresa | U Trojice 2661/1c, 37004 České Budějovice |
předseda výboru | Miroslav Bžiský |
---|---|
Ve funkci | od 19.9.2006 do 13.1.2007 |
Adresa | U Trojice 2661/1c, 37001 České Budějovice |
místopředseda výboru | Jana Freihofnerová |
---|---|
Ve funkci | od 19.9.2006 do 13.1.2007 |
Adresa | U Trojice 2661/1c, 37001 České Budějovice |
člen výboru | Roman Miler |
---|---|
Ve funkci | od 19.9.2006 do 13.1.2007 |
Adresa | U Střelnice 128, 37001 Litvínovice |
IČO: | 26109492 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků U Trojice 2661, České Budějovice |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | České Budějovice |
Základní územní jednotka: | České Budějovice |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 19. 9. 2006 |
Sídlo: | U Trojice 2661/1, České Budějovice 37004 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |