Společenství vlastníků U proseckého kostela 9 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků U proseckého kostela 9 (03886786) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese U proseckého kostela 866/9, 19000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 3. 2015 Společenství vlastníků U proseckého kostela 9 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků U proseckého kostela 9 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků U proseckého kostela 9 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 17. 3. 2015 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 16271 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 03886786 | |
Jméno: | Společenství vlastníků U Proseckého kostela pro dům č.p. 866, Praha 9, Prosek | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 17.3.2015 |
Zapsána dne: | 17.3.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U proseckého kostela 866/9, Praha 19000, Česká republika | 17.3.2015 |
---|
předseda výboru společenství | PhDr. Tomáš Vyhnánek |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2022 |
Adresa | U proseckého kostela 866/9, 19000 Praha |
místopředseda výboru společenství | Pavel Vích |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2022 |
Adresa | U proseckého kostela 866/9, 19000 Praha |
člen výboru společenství | Aleš Přívětivý |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2022 |
Adresa | U proseckého kostela 866/9, 19000 Praha |
člen výboru | Pavel Vích |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2016 do 9.8.2022 |
Adresa | U proseckého kostela 866/9, 19000 Praha |
místopředseda výboru | Libor Herlík |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2016 do 9.8.2022 |
Adresa | U proseckého kostela 866/9, 19000 Praha |
předseda výboru | Tomáš Vyhnánek |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2016 do 9.8.2022 |
Adresa | U proseckého kostela 866/9, 19000 Praha |
předseda společenství vlastníků | PhDr. Tomáš Vyhnánek |
---|---|
Ve funkci | od 28.9.2016 do 25.11.2016 |
Adresa | U proseckého kostela 866/9, 19000 Praha |
předseda společenství vlastníků | PhDr. Tomáš Vyhnánek |
---|---|
Ve funkci | od 28.9.2016 do 25.11.2016 |
Adresa | U proseckého kostela 866/9, 19000 Praha |
předseda společenství vlastníků | PhDr. Tomáš Vyhnánek |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2015 do 28.9.2016 |
Adresa | Františka Kadlece 1514/4, 18000 Praha |
předseda společenství vlastníků | PhDr. Tomáš Vyhnánek |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2015 do 28.9.2016 |
Adresa | Františka Kadlece 1514/4, 18000 Praha |
IČO: | 03886786 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků U proseckého kostela 9 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 9 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 17. 3. 2015 |
Sídlo: | U proseckého kostela 866/9, Praha 19000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |