Společenství vlastníků U Nové školy 92 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků U Nové školy 92 (27839681) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese U Nové školy 725/92, 70030 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 4. 2008 Společenství vlastníků U Nové školy 92 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků U Nové školy 92 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků U Nové školy 92 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 10. 4. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 6125 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27839681 | |
Jméno: | Společenství pro dům U Nové školy 92 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 10.4.2008 |
Zapsána dne: | 10.4.2008 | |
Orgány společenství: shromáždění vlastníků jednotek výbor společenství | 10.4.2008 | |
Den vzniku společenství: 11.2.2008 | 10.4.2008 - 15.6.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U Nové školy 725/92, Ostrava 70030, Česká republika | 15.6.2017 |
---|
člen výboru | Vlasta Kávová |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2008 |
Adresa | U Nové školy 725/92, 70030 Ostrava |
předseda výboru | Alice Kasalová |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2008 |
Adresa | U Nové školy 725/92, 70030 Ostrava |
místopředseda výboru | Milena Janulková |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2017 |
Adresa | Sportovní 2/3, 73535 Horní Suchá |
místopředseda výboru | Vlasta Kávová |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2017 |
Adresa | U Nové školy 725/92, 70030 Ostrava |
člen výboru | Milan Drechsler |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2017 |
Adresa | U Nové školy 725/92, 70030 Ostrava |
předseda výboru | Alice Kasalová |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2017 |
Adresa | U Nové školy 725/92, 70030 Ostrava |
místopředseda výboru | Milena Janulková |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2008 do 13.6.2017 |
Adresa | U Nové školy 725/92, 70030 Ostrava |
člen výboru | Vlasta Kávová |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2008 do 13.6.2017 |
Adresa | U Nové školy 725/92, 70030 Ostrava |
předseda výboru | Alice Kasalová |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2008 do 13.6.2017 |
Adresa | U Nové školy 725/92, 70030 Ostrava |
místopředseda výboru | Milena Janulková |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2017 do 13.6.2017 |
Adresa | Sportovní 2/3, 73535 Horní Suchá |
IČO: | 27839681 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků U Nové školy 92 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Ostrava-Jih |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 10. 4. 2008 |
Sídlo: | U Nové školy 725/92, Ostrava 70030 |
---|
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |