Společenství vlastníků U Jánského dvora 6 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků U Jánského dvora 6 (28300653) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese U Jánského dvora 2667/6, 69003 Břeclav. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 9. 2008 Společenství vlastníků U Jánského dvora 6 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků U Jánského dvora 6 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků U Jánského dvora 6 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 4. 9. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 6566 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28300653 | |
Jméno: | Společenství vlastníků U Jánského dvora 6 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 4.9.2008 |
Zapsána dne: | 4.9.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U Jánského dvora 2667/6, Břeclav 69003, Česká republika | 14.9.2018 |
---|---|---|
Adresa: | U Jánského dvora 2667/6, Břeclav 69003, Česká republika | 4.9.2008 - 14.9.2018 |
předseda výboru | Drahomír Veverka |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2024 |
Adresa | U Jánského dvora 2667/6, 69003 Břeclav |
člen výboru | Ing. Věroslav Hudec |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2024 |
Adresa | Nábřeží Závodu Míru 1828, 53002 Pardubice |
člen výboru | Ing. Radovan Ondrovič |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2024 |
Adresa | U Jánského dvora 2667/6, 69003 Břeclav |
předseda výboru | Drahomír Veverka |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2018 do 27.1.2024 |
Adresa | U Jánského dvora 2667/6, 69003 Břeclav |
člen výboru | Ing. Věroslav Hudec |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2018 do 27.1.2024 |
Adresa | Nábřeží Závodu Míru 1828, 53002 Pardubice |
člen výboru | Petr Kapsík |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2018 do 27.1.2024 |
Adresa | U Jánského dvora 2667/6, 69003 Břeclav |
místopředseda výboru | Věroslav Hudec |
---|---|
Ve funkci | od 26.9.2013 do 4.10.2018 |
Adresa | Nábřeží Závodu Míru 1828, 53002 Pardubice |
člen výboru | Petr Kapsík |
---|---|
Ve funkci | od 26.9.2013 do 4.10.2018 |
Adresa | U Jánského dvora 2667/6, 69003 Břeclav |
předseda výboru | Drahomír Veverka |
---|---|
Ve funkci | od 26.9.2013 do 4.10.2018 |
Adresa | U Jánského dvora 2667/6, 69003 Břeclav |
předseda výboru | Drahomír Veverka |
---|---|
Ve funkci | od 4.9.2008 do 26.9.2013 |
Adresa | U Jánského dvora 2667/6, 69003 Břeclav |
místopředseda výboru | Ing. Věroslav Hudec |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2009 do 26.9.2013 |
Adresa | Nábřeží Závodu Míru 1828, 53002 Pardubice |
člen výboru | Petr Kapsík |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2011 do 26.9.2013 |
Adresa | U Jánského dvora 2667/6, 69003 Břeclav |
člen výboru | Valerie Drtílková |
---|---|
Ve funkci | od 4.9.2008 do 1.11.2011 |
Adresa | U Jánského dvora 2667/6, 69003 Břeclav |
místopředseda výboru | Ing. Věroslav Hudec |
---|---|
Ve funkci | od 4.9.2008 do 6.8.2009 |
Adresa | U Jánského dvora 2667/6, 69003 Břeclav |
IČO: | 28300653 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků U Jánského dvora 6 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Břeclav |
Základní územní jednotka: | Břeclav |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 4. 9. 2008 |
Sídlo: | U Jánského dvora 2667/6, Břeclav 69003 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |