Společenství vlastníků Tymákov 317 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Tymákov 317 (72034793) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 317, 33201 Tymákov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 8. 2009 Společenství vlastníků Tymákov 317 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Tymákov 317 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Tymákov 317 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 28. 8. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5852 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 72034793 | |
Jméno: | Společenství pro dům Tymákov 317 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 28.8.2009 |
Zapsána dne: | 28.8.2009 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 10.6.2014 - 8.1.2016 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 28.8.2009 - 12.1.2018 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 317, Tymákov 33201, Česká republika | 28.8.2009 |
---|
Předseda výboru | Mgr. Zlatuše Lukášková |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2022 |
Adresa | 317, 33201 Tymákov |
Člen výboru | Lukáš Behenský |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2022 |
Adresa | 317, 33201 Tymákov |
Předseda výboru | Mgr. Zlatuše Lukášková |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2019 do 10.6.2022 |
Adresa | 317, 33201 Tymákov |
Člen výboru | Michal Černý |
---|---|
Ve funkci | od 13.8.2021 do 10.6.2022 |
Adresa | 5, 33201 Mokrouše |
Člen výboru | Michal Černý |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2019 do 13.8.2021 |
Adresa | 317, 33201 Tymákov |
předseda výboru | Zlatuše Lukášková |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2014 do 3.1.2019 |
Adresa | 317, 33201 Tymákov |
člen výboru | Michal Černý |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.2018 do 3.1.2019 |
Adresa | 317, 33201 Tymákov |
místopředseda výboru | Ing. Miroslav Houdek |
---|---|
Ve funkci | od 8.2.2017 do 12.1.2018 |
Adresa | 317, 33201 Tymákov |
místopředseda výboru | Ing. Miroslav Houdek |
---|---|
Ve funkci | od 8.2.2017 do 12.1.2018 |
Adresa | 317, 33201 Tymákov |
místopředseda výboru | Ing. Miroslav Houdek |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2014 do 8.2.2017 |
Adresa | 15, 39834 Kučeř |
místopředseda výboru | Ing. Miroslav Houdek |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2014 do 8.2.2017 |
Adresa | 15, 39834 Kučeř |
člen výboru | Lubomír Černý |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2014 do 8.1.2016 |
Adresa | 317, 33201 Tymákov |
místopředseda výboru | Jakub Janura |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2009 do 10.6.2014 |
Adresa | 317, 33201 Tymákov |
člen výboru | Petr Štych |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2009 do 10.6.2014 |
Adresa | Na Dílcích 143/4, 32600 Plzeň |
předseda výboru | Arnošt Rybín |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2009 do 10.6.2014 |
Adresa | 317, 33201 Tymákov |
IČO: | 72034793 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Tymákov 317 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Plzeň-město |
Základní územní jednotka: | Tymákov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 14. 11. 2008 |
Sídlo: | 317, Tymákov 33201 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |