Společenství vlastníků Tylova 639/4 a 640/2 Jeseník má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Tylova 639/4 a 640/2 Jeseník (27776514) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Tylova 640/2, 79001 Jeseník. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 9. 2006 Společenství vlastníků Tylova 639/4 a 640/2 Jeseník má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Tylova 639/4 a 640/2 Jeseník nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Tylova 639/4 a 640/2 Jeseník na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 8. 9. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5190 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27776514 | |
Jméno: | Společenství pro dům č. 639/4 a 640/2, Tylova, Jeseník 1 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 8.9.2006 |
Zapsána dne: | 8.9.2006 | |
Orgány společenství: shromáždění vlastníků jednotek výbor společenství | 8.9.2006 - 14.1.2016 | |
Den vzniku společenství: 9.5.2006 | 8.9.2006 - 14.1.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Tylova 640/2, Jeseník 79001, Česká republika | 14.1.2016 |
---|
předseda výboru | Petr Vaculík |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2022 |
Adresa | 134, 75201 Měrovice nad Hanou |
místopředseda výboru | Darina Šlahorková |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2022 |
Adresa | Tylova 639/4, 79001 Jeseník |
člen výboru | Alena Dobranská |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2022 |
Adresa | Tylova 640/2, 79001 Jeseník |
předsedkyně výboru | Zdeňka Spáčilová |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2012 do 1.1.2022 |
Adresa | Tylova 640/2, 79001 Jeseník |
místopředseda výboru | Lubomír Juráš |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2012 do 1.1.2022 |
Adresa | Tylova 640/2, 79001 Jeseník |
člen výboru | Marie Nitscheová |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2016 do 1.1.2022 |
Adresa | Tylova 640/2, 79001 Jeseník |
členka výboru | Marie Nitscheová |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2009 do 14.1.2016 |
Adresa | Tylova 640/2, 79001 Jeseník |
místopředseda výboru | Lubomír Juráš |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2006 do 9.11.2012 |
Adresa | Tylova 639/4, 79001 Jeseník |
předseda výboru | Josef Krutil |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2009 do 9.11.2012 |
Adresa | Tylova 639/4, 79001 Jeseník |
předseda výboru | Mgr. Ludvík Pánek |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2006 do 5.11.2009 |
Adresa | Tylova 640/2, 79001 Jeseník |
člen výboru | Soňa Moraviková |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2006 do 5.11.2009 |
Adresa | 460, 79001 Bělá pod Pradědem |
IČO: | 27776514 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Tylova 639/4 a 640/2 Jeseník |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Jeseník |
Základní územní jednotka: | Jeseník |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 8. 9. 2006 |
Sídlo: | Tylova 640/2, Jeseník 79001 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |