Společenství vlastníků Tuniská 632-634, Praha má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Tuniská 632-634, Praha (27124517) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Tuniská 634/6, 16000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 3. 2004 Společenství vlastníků Tuniská 632-634, Praha má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Tuniská 632-634, Praha nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Tuniská 632-634, Praha na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 12. 3. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4579 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27124517 | |
Jméno: | Společenství vlastníků bytů v domech Tuniská č.p. 632- 634 v Praze 6 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 12.3.2004 |
Zapsána dne: | 12.3.2004 | |
Den vzniku: 1.12.2002 | 12.3.2004 - 7.3.2012 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Tuniská 634/6, Praha 6 16000, Česká republika | 12.3.2004 |
---|
Místopředseda výboru | Stanislava Marková |
---|---|
Ve funkci | od 10.12.2020 |
Adresa | Tuniská 632/2, 16000 Praha |
Člen výboru | Jaroslav Hejnyš |
---|---|
Ve funkci | od 10.12.2020 |
Adresa | Tuniská 634/6, 16000 Praha |
Předseda výboru | Jana Birová |
---|---|
Ve funkci | od 10.12.2020 |
Adresa | Tuniská 634/6, 16000 Praha |
Člen výboru | Ing. Bořivoj Zbuzek |
---|---|
Ve funkci | od 10.12.2020 do 1.8.2022 |
Adresa | Tuniská 634/6, 16000 Praha |
místopředseda výboru | Stanislava Marková |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2015 do 10.12.2020 |
Adresa | Tuniská 632/2, 16000 Praha |
člen výboru | Jaroslav Hejnyš |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2015 do 10.12.2020 |
Adresa | Tuniská 634/6, 16000 Praha |
člen výboru | Ing. Bořivoj Zbuzek |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2015 do 10.12.2020 |
Adresa | Tuniská 634/6, 16000 Praha |
předseda výboru | Jana Birová |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2015 do 10.12.2020 |
Adresa | Tuniská 634/6, 16000 Praha |
člen výboru | Jaroslav Hejnyš |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.2012 do 19.11.2015 |
Adresa | Tuniská 634/6, 16000 Praha 6 |
místopředseda výboru | Stanislava Marková |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.2012 do 19.11.2015 |
Adresa | Tuniská 632/2, 16000 Praha 6 |
předseda výboru | Jana Birová |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.2012 do 19.11.2015 |
Adresa | Tuniská 634/6, 16000 Praha 6 |
člen výboru | Ing. Bořivoj Zbuzek |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.2012 do 19.11.2015 |
Adresa | Tuniská 634/6, 16000 Praha 6 |
místopředseda | Stanislava Marková |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.2008 do 7.3.2012 |
Adresa | Tuniská 632/2, Praha 6 |
člen | Ing. Bořivoj Zbuzek |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.2008 do 7.3.2012 |
Adresa | Tuniská 634/6, Praha 6 |
člen | Jaroslav Hejnyš |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.2008 do 7.3.2012 |
Adresa | Tuniská 634/6, Praha 6 |
předseda | Jana Birová |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.2008 do 7.3.2012 |
Adresa | Tuniská 634/6, Praha 6 |
místopředseda | Stanislava Marková |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2004 do 15.1.2008 |
Adresa | Tuniská 632/2, Praha 6 |
předseda | Jana Birová |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2004 do 15.1.2008 |
Adresa | Tuniská 634/6, Praha 6 |
člen | Ing. Bořivoj Zbuzek |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2004 do 15.1.2008 |
Adresa | Tuniská 634/6, Praha 6 |
člen | Ing. Miloš Metelec |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2004 do 15.5.2006 |
Adresa | Tuniská 634/6, Praha 6 |
IČO: | 27124517 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Tuniská 632-634, Praha |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 12. 3. 2004 |
Sídlo: | Tuniská 634/6, Praha 16000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |