Společenství vlastníků Tuchomyšlská 243,244,245,Chlumec má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Tuchomyšlská 243,244,245,Chlumec (25470159) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Tuchomyšlská 243, 40339 Chlumec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 6. 2003 Společenství vlastníků Tuchomyšlská 243,244,245,Chlumec má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Tuchomyšlská 243,244,245,Chlumec nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Tuchomyšlská 243,244,245,Chlumec na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 24. 6. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2259 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25470159 | |
Jméno: | Společenství Tuchomyšlská 243, 244, 245, Chlumec | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 24.6.2003 |
Zapsána dne: | 24.6.2003 | |
den vzniku společenství 1.7.2000 | 24.6.2003 - 19.10.2019 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Tuchomyšlská 243, Chlumec 40339, Česká republika | 19.10.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Tuchomyšlská 243, Chlumec 40339, Česká republika | 24.6.2003 - 19.10.2019 |
Předseda | Iveta Sárköziová |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2024 |
Adresa | Tuchomyšlská 243, 40339 Chlumec |
Místopředseda | Milan Máček |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2024 |
Adresa | Tuchomyšlská 243, 40339 Chlumec |
Člen výboru | Josef Novák |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2024 |
Adresa | Tuchomyšlská 243, 40339 Chlumec |
místopředseda | Milan Máček |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2019 do 2.8.2024 |
Adresa | Tuchomyšlská 243, 40339 Chlumec |
člen výboru | Josef Novák |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2019 do 2.8.2024 |
Adresa | Tuchomyšlská 243, 40339 Chlumec |
předseda | Iveta Sárköziová |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2019 do 2.8.2024 |
Adresa | Tuchomyšlská 243, 40339 Chlumec |
Člen | Štefan Mészároš |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.2013 do 19.10.2019 |
Adresa | Tuchomyšlská 244, 40339 Chlumec |
Člen | Ladislav Stehlík |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.2013 do 19.10.2019 |
Adresa | Tuchomyšlská 244, 40339 Chlumec |
Člen | Josef Novák |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.2013 do 19.10.2019 |
Adresa | Tuchomyšlská 243, 40339 Chlumec |
Místopředseda | Milan Holárek |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.2013 do 19.10.2019 |
Adresa | Tuchomyšlská 245, 40339 Chlumec |
Předseda | Iveta Sárköziová |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.2013 do 19.10.2019 |
Adresa | Tuchomyšlská 243, 40339 Chlumec |
Předseda | Kamila Machaloušová |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2007 do 18.9.2013 |
Adresa | Tuchomyšlská 245, 40339 Chlumec |
Místopředseda | Ladislav Stehlík |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2007 do 18.9.2013 |
Adresa | Tuchomyšlská 244, 40339 Chlumec |
Člen | Roman Holárek |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2007 do 18.9.2013 |
Adresa | Tuchomyšlská 243, 40339 Chlumec |
Člen | Štefan Mészároš |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2007 do 18.9.2013 |
Adresa | Tuchomyšlská 244, 40339 Chlumec |
Člen | Jaroslav Lorenc |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2007 do 18.9.2013 |
Adresa | Tuchomyšlská 245, 40339 Chlumec |
Člen | Josef Novák |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2007 do 18.9.2013 |
Adresa | Tuchomyšlská 243, 40339 Chlumec |
Předseda výboru | Miloš Häusler |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2003 do 5.12.2007 |
Adresa | Tuchomyšlská 243, 40339 Chlumec |
Místopředseda výboru | Radek Čalkovský |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2003 do 5.12.2007 |
Adresa | 33, 40339 Chlumec |
Člen výboru | Ludmila Berousková |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2003 do 5.12.2007 |
Adresa | Tuchomyšlská 244, 40339 Chlumec |
IČO: | 25470159 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Tuchomyšlská 243,244,245,Chlumec |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Ústí nad Labem |
Základní územní jednotka: | Chlumec |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 24. 6. 2003 |
Sídlo: | Tuchomyšlská 243, Chlumec 40339 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |