Společenství vlastníků Trotina čp. 9 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Trotina čp. 9 (26007720) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 9, 54401 Trotina. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 4. 2004 Společenství vlastníků Trotina čp. 9 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Trotina čp. 9 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Trotina čp. 9 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 6. 4. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2529 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26007720 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Trotina čp. 9 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 6.4.2004 |
Zapsána dne: | 6.4.2004 | |
orgány společenství: shromáždění vlastníků jednotek výbor společenství | 6.4.2004 - 2.4.2024 | |
den vzniku společenství: 1.7.2000 | 6.4.2004 - 2.4.2024 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 9, Trotina 54401, Česká republika | 26.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | 9, Trotina 54401, Česká republika | 6.4.2004 - 26.10.2016 |
předseda výboru | Luboš Tomíček |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2024 |
Adresa | 9, 54401 Trotina |
místopředseda výboru | Iaroslav Dzhugan |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2024 |
Adresa | 9, 54401 Trotina |
člen výboru | Jana Žlabová |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2024 |
Adresa | 9, 54401 Trotina |
předseda výboru | Arpád Matyás |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.2011 do 16.4.2011 |
Adresa | 9, 54401 Trotina |
místopředseda výboru | Luboš Tomíček |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.2011 do 16.4.2011 |
Adresa | 9, 54401 Trotina |
člen výboru | Ladislav Dufek |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.2011 do 16.4.2011 |
Adresa | 120, 54401 Třebihošť |
Předseda výboru | Ladislav Dufek |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2004 do 16.4.2011 |
Adresa | 120, 54401 Třebihošť |
Místopředseda výboru | Arpád Matyás |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2004 do 16.4.2011 |
Adresa | 9, 54401 Trotina |
Člen výboru | Radek Jákl |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2004 do 16.4.2011 |
Adresa | 9, 54401 Trotina |
IČO: | 26007720 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Trotina čp. 9 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Trutnov |
Základní územní jednotka: | Trotina |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 6. 4. 2004 |
Sídlo: | 9, Trotina 54401 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |