Společenství vlastníků Třešňová 1287 - 1288 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Třešňová 1287 - 1288 (26327317) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Třešňová 1287, 34901 Stříbro. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 5. 2001 Společenství vlastníků Třešňová 1287 - 1288 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Třešňová 1287 - 1288 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Třešňová 1287 - 1288 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 31. 5. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 699 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26327317 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Třešňová 1287 - 1288 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 31.5.2001 |
Zapsána dne: | 31.5.2001 | |
Orgány společenství: Shromáždění vlastníků jednotek Výbor společenství | 7.9.2005 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Třešňová 1287, Stříbro 34901, Česká republika | 31.5.2001 |
---|
člen výboru | Teresa Kupcová |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2022 |
Adresa | Třešňová 1287, 34901 Stříbro |
člen výboru | Alois Hora |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2022 |
Adresa | Třešňová 1288, 34901 Stříbro |
předseda výboru | Ladislav Jamriška |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2022 |
Adresa | Třešňová 1287, 34901 Stříbro |
předseda výboru | Karel Rožánek |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2019 do 22.6.2022 |
Adresa | 178, 34701 Studánka |
člen výboru | Ing. Teresa Kupcová |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2019 do 22.6.2022 |
Adresa | Třešňová 1287, 34901 Stříbro |
člen výboru | Eva Jurigová |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2019 do 22.6.2022 |
Adresa | Mírová 1038, 34901 Stříbro |
předseda výboru | Milan Žemlička |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2011 do 31.10.2019 |
Adresa | Třešňová 1288, 34901 Stříbro |
člen výboru | Jana Visingerová |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2011 do 31.10.2019 |
Adresa | Třešňová 1287, 34901 Stříbro |
člen výboru | Mgr. Dominika Kubincová |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2011 do 31.10.2019 |
Adresa | Třešňová 1287, 34901 Stříbro |
předseda výboru | Bohumil Bicenc |
---|---|
Ve funkci | od 7.9.2005 do 25.8.2011 |
Adresa | Dukelská 908, Stříbro |
člen výboru | Ivana Dlhá |
---|---|
Ve funkci | od 7.9.2005 do 25.8.2011 |
Adresa | Třešňová 1287, Stříbro |
člen výboru | Miroslav Urban |
---|---|
Ve funkci | od 7.9.2005 do 25.8.2011 |
Adresa | Třešňová 1287, Stříbro |
člen výboru | Antonín Zifčák |
---|---|
Ve funkci | od 7.9.2005 do 25.8.2011 |
Adresa | Třešňová 1288, Stříbro |
Předseda výboru | Jiří Anděl |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2001 do 7.9.2005 |
Adresa | Třešňová 1288, Stříbro |
Člen výboru | Stanislav Visinger |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2001 do 7.9.2005 |
Adresa | 89, Bezdružice |
Člen výboru | Ing. Eva Vlková |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2001 do 7.9.2005 |
Adresa | Třešňová 1288, Stříbro |
Člen výboru | Ing. Jan Šilháček |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2001 do 7.9.2005 |
Adresa | Třešňová 1287, Stříbro |
IČO: | 26327317 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Třešňová 1287 - 1288 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Tachov |
Základní územní jednotka: | Stříbro |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 31. 5. 2001 |
Sídlo: | Třešňová 1287, Stříbro 34901 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |