Společenství vlastníků Třebovice čp. 249 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Třebovice čp. 249 (25989561) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 249, 56124 Třebovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 5. 2003 Společenství vlastníků Třebovice čp. 249 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Třebovice čp. 249 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Třebovice čp. 249 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 5. 5. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1758 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25989561 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Třebovice čp. 249 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 5.5.2003 |
Zapsána dne: | 5.5.2003 | |
Ostatní skutečnosti: den vzniku společenství: 1. července 2000 orgány společenství: výbor společenství shromáždění vlastníků jednotek v domě | 5.5.2003 - 13.2.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 249, Třebovice 56124, Česká republika | 12.10.2016 |
---|
Místopředseda výboru | Ludmila Křivohlávková |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2017 |
Adresa | 249, 56124 Třebovice |
Člen výboru | Marie Petrůňová |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2017 |
Adresa | 249, 56124 Třebovice |
Předseda výboru | Milena Skokanová |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2017 |
Adresa | 249, 56124 Třebovice |
Místopředseda | Lubomír Křivohlávek |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2016 |
Adresa | 249, 56124 Třebovice |
Člen | Marie Petrůňová |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2016 |
Adresa | 249, 56124 Třebovice |
Předseda | Milena Skokanová |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2016 |
Adresa | 249, 56124 Třebovice |
Člen | Marie Petrůňová |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2016 do 13.2.2017 |
Adresa | 249, 56124 Třebovice |
Místopředseda | Lubomír Křivohlávek |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2016 do 13.2.2017 |
Adresa | 249, 56124 Třebovice |
Předseda | Milena Skokanová |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2016 do 13.2.2017 |
Adresa | 249, 56124 Třebovice |
Předseda | Milena Skokanová |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2003 do 12.10.2016 |
Adresa | 249, 56124 Třebovice |
Místopředseda | Lubomír Křivohlávek |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2003 do 12.10.2016 |
Adresa | 249, 56124 Třebovice |
Člen | Marie Petrůňová |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2005 do 12.10.2016 |
Adresa | 249, 56124 Třebovice |
Člen | Marie Petrůňová |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2003 do 14.4.2005 |
Adresa | 249, 56124 Třebovice |
IČO: | 25989561 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Třebovice čp. 249 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Ústí nad Orlicí |
Základní územní jednotka: | Třebovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 5. 5. 2003 |
Sídlo: | 249, Třebovice 56124 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |