Společenství vlastníků Třeboňská 593/9 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Třeboňská 593/9 (28932188) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Třeboňská 593/9, 14000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 8. 2009 Společenství vlastníků Třeboňská 593/9 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Třeboňská 593/9 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Třeboňská 593/9 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 5. 8. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 10524 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28932188 | |
Jméno: | Společenství pro dům Třeboňská č.p. 593, Praha 4 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 5.8.2009 |
Zapsána dne: | 5.8.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Třeboňská 593/9, Praha 4 14000, Česká republika | 5.8.2009 |
---|
předseda výboru | Michaela Švaříčková |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2023 |
Adresa | Třeboňská 593/9, 14000 Praha |
místopředseda výboru | Mgr. Jana Prošková |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2023 |
Adresa | Šimkova 657/18, 19015 Praha |
člen výboru | Renáta Kronďáková |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2023 |
Adresa | Třeboňská 593/9, 14000 Praha |
člen výboru | Renáta Kronďáková |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2016 do 22.6.2023 |
Adresa | Třeboňská 593/9, 14000 Praha |
předseda výboru | Michaela Švaříčková |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2016 do 22.6.2023 |
Adresa | Třeboňská 593/9, 14000 Praha |
místopředseda výboru | Jiřina Fejfarová |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2016 do 21.10.2022 |
Adresa | Třeboňská 593/9, 14000 Praha |
místopředseda výboru | Jiřina Fejfarová |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.2009 do 28.7.2016 |
Adresa | Třeboňská 593/9, 14000 Praha 4 |
člen výboru | Renata Kronďáková |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.2009 do 28.7.2016 |
Adresa | Třeboňská 593/9, 14000 Praha 4 |
předseda výboru | Michaela Švaříčková |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.2009 do 28.7.2016 |
Adresa | Třeboňská 593/9, 14000 Praha 4 |
IČO: | 28932188 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Třeboňská 593/9 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 5. 8. 2009 |
Sídlo: | Třeboňská 593/9, Praha 14000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |