Společenství vlastníků Tovární 350 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Tovární 350 (26319624) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Tovární 350, 33012 Horní Bříza. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 1. 2001 Společenství vlastníků Tovární 350 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Tovární 350 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Tovární 350 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 3. 1. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 197 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26319624 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Tovární 350 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 3.1.2001 |
Zapsána dne: | 3.1.2001 | |
Orgány společenství: | 9.3.2013 - 22.2.2018 | |
- shromáždění vlastníků jednotek | 9.3.2013 - 22.2.2018 | |
- výbor společenství | 9.3.2013 - 22.2.2018 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Tovární 350, Horní Bříza 33012, Česká republika | 22.2.2018 |
---|---|---|
Adresa: | Tovární 350, Horní Bříza 33012, Česká republika | 3.1.2001 - 22.2.2018 |
předseda výboru | Mgr. Pavel Moc, Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 14.8.2024 |
Adresa | Tovární 350, 33012 Horní Bříza |
místopředseda výboru | Martin Nágr |
---|---|
Ve funkci | od 14.8.2024 |
Adresa | Tovární 350, 33012 Horní Bříza |
člen výboru | Josef Vůch |
---|---|
Ve funkci | od 14.8.2024 |
Adresa | Tovární 350, 33012 Horní Bříza |
Předseda výboru | Pavel Moc |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.2018 do 14.8.2024 |
Adresa | Tovární 350, 33012 Horní Bříza |
Člen výboru | Martin Nágr |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.2018 do 14.8.2024 |
Adresa | Tovární 350, 33012 Horní Bříza |
Místopředseda výboru | Květoslava Bauerová |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2023 do 9.10.2023 |
Adresa | 98, 33808 Kařez |
Místopředseda výboru | Květoslava Bauerová |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.2018 do 27.1.2023 |
Adresa | Tovární 350, 33012 Horní Bříza |
člen výboru | Martin Nágr |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.2013 do 22.2.2018 |
Adresa | Tovární 350, 33012 Horní Bříza |
předseda výboru | Pavel Moc |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2013 do 22.2.2018 |
Adresa | Tovární 350, 33012 Horní Bříza |
místopředseda výboru | Tomáš Thür |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2017 do 22.2.2018 |
Adresa | 107, 33013 Trnová |
místopředseda výboru | Tomáš Thür |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.2013 do 14.7.2017 |
Adresa | Tovární 350, 33012 Horní Bříza |
Předseda výboru | Antonín Šípek |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2001 do 1.4.2008 |
Adresa | 285, 33013 Trnová |
Člen výboru | Květoslava Bauerová |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2001 do 1.4.2008 |
Adresa | Tovární 350, 33012 Horní Bříza |
Člen výboru | Antonín Zábranský |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2001 do 1.4.2008 |
Adresa | Tovární 350, 33012 Horní Bříza |
IČO: | 26319624 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Tovární 350 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Plzeň-sever |
Základní územní jednotka: | Horní Bříza |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 3. 1. 2001 |
Sídlo: | Tovární 350, Horní Bříza 33012 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |