Společenství vlastníků Toufarova 2945/4, Praha 5 - Stodůlky má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Toufarova 2945/4, Praha 5 - Stodůlky (07513003) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Toufarova 2945/4, 15500 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 10. 2018 Společenství vlastníků Toufarova 2945/4, Praha 5 - Stodůlky má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Toufarova 2945/4, Praha 5 - Stodůlky nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Toufarova 2945/4, Praha 5 - Stodůlky na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 5. 10. 2018 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 18967 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 07513003 | |
Jméno: | Společenství vlastníků pro dům na pozemku p.č. 151/758, katastrální území Stodůlky, obec Praha | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 5.10.2018 |
Zapsána dne: | 5.10.2018 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Toufarova 2945/4, Praha 15500, Česká republika | 16.5.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Na strži 1702/65, Praha 14000, Česká republika | 5.10.2018 - 16.5.2023 |
Předseda výboru | Ruslan Bryk |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2023 |
Adresa | Toufarova 2945/4, 15500 Praha |
Místopředseda výboru | Ing. Markéta Čedíková |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2023 |
Adresa | Toufarova 2945/4, 15500 Praha |
Člen výboru | Veronika Horáková |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2023 |
Adresa | Makovského 1148/4, 16300 Praha |
Předseda výboru | Michal Skvělý |
---|---|
Ve funkci | od 15.11.2019 do 16.5.2023 |
Adresa | Toufarova 2945/4, 15500 Praha |
Místopředseda výboru | Markéta Čedíková |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2022 do 16.5.2023 |
Adresa | Toufarova 2945/4, 15500 Praha |
Místopředseda výboru | Markéta Čedíková |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2019 do 21.10.2022 |
Adresa | Petržílkova 2570/25, 15800 Praha |
Předseda výboru | Michal Skvělý |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2019 do 15.11.2019 |
Adresa | Ondříčkova 1975/10, 13000 Praha |
IČO: | 07513003 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Toufarova 2945/4, Praha 5 - Stodůlky |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha-Řeporyje |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 5. 10. 2018 |
Sídlo: | Na strži 1702/65, Praha 14000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |