Společenství vlastníků Tasovice 400 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Tasovice 400 (28262361) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 400, 67125 Tasovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 1. 2008 Společenství vlastníků Tasovice 400 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Tasovice 400 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Tasovice 400 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 3. 1. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 6046 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28262361 | |
Jméno: | Společenství Tasovice 400 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 3.1.2008 |
Zapsána dne: | 3.1.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 400, Tasovice 67125, Česká republika | 3.2.2015 |
---|
předseda společenství vlastníků | Kamila Mašterová |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2023 |
Adresa | 400, 67125 Tasovice |
předseda společenství vlastníků | Kamila Pištorová |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2020 do 8.11.2023 |
Adresa | 400, 67125 Tasovice |
předseda společenství vlastníků | Milan Miler |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2015 do 25.3.2020 |
Adresa | 400, 67125 Tasovice |
pověřený vlastník | Petra Bartušková |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2012 do 3.2.2015 |
Adresa | 400, 67125 Tasovice |
pověřený vlastník | Petra Bartušková |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2008 do 12.12.2012 |
Adresa | 400, 69125 Tasovice |
IČO: | 28262361 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Tasovice 400 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Znojmo |
Základní územní jednotka: | Tasovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 3. 1. 2008 |
Sídlo: | 400, Tasovice 67125 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |