Společenství vlastníků Svazácká 2227/9 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Svazácká 2227/9 (26791871) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Svazácká 2227/9, 70030 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 1. 2003 Společenství vlastníků Svazácká 2227/9 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Svazácká 2227/9 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Svazácká 2227/9 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 4. 1. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2359 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26791871 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Svazácká 2227/9 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 4.1.2003 |
Zapsána dne: | 4.1.2003 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 4.1.2003 - 1.4.2017 | |
Den vzniku společenství: 1.7.2000 | 4.1.2003 - 1.4.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Svazácká 2227/9, Ostrava 70030, Česká republika | 4.11.2015 |
---|
místopředseda výboru | Ludmila Juchelková |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2015 |
Adresa | Svazácká 2227/9, 70030 Ostrava |
předseda výboru | Táňa Mocharová |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2015 |
Adresa | Svazácká 2227/9, 70030 Ostrava |
místopředseda výboru | Táňa Mocharová |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2017 |
Adresa | Svazácká 2227/9, 70030 Ostrava |
člen výboru | Ludmila Juchelková |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2017 |
Adresa | Svazácká 2227/9, 70030 Ostrava |
předseda výboru | Ivo Herman |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2017 |
Adresa | Svazácká 2227/9, 70030 Ostrava |
místopředseda výboru | Ludmila Juchelková |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2015 do 1.4.2017 |
Adresa | Svazácká 2227/9, 70030 Ostrava |
předseda výboru | Táňa Mocharová |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2015 do 1.4.2017 |
Adresa | Svazácká 2227/9, 70030 Ostrava |
člen výboru | Jiří Klumpar |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.2003 do 4.11.2015 |
Adresa | Svazácká 2227/9, Ostrava |
místopředseda výboru | Ludmila Juchelková |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.2003 do 4.11.2015 |
Adresa | Svazácká 2227/9, Ostrava |
předseda výboru | Táňa Mocharová |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.2003 do 4.11.2015 |
Adresa | Svazácká 2227/9, Ostrava |
IČO: | 26791871 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Svazácká 2227/9 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Ostrava-Jih |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 4. 1. 2003 |
Sídlo: | Svazácká 2227/9, Ostrava 70030 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |