Společenství vlastníků Svatoplukova 66,68 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Svatoplukova 66,68 (26899990) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Svatoplukova 3386/68, 79601 Prostějov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 8. 2003 Společenství vlastníků Svatoplukova 66,68 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Svatoplukova 66,68 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Svatoplukova 66,68 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 23. 8. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3797 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26899990 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Svatoplukova 66,68 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 23.8.2003 |
Zapsána dne: | 23.8.2003 | |
Den vzniku společenství: 01.04.2003 | 23.8.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Svatoplukova 3386/68, Prostějov 79601, Česká republika | 17.7.2018 |
---|
místopředseda výboru | Evžen Šponar |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.2013 |
Adresa | Vladimíra Ambrose 3388/4, 79601 Prostějov |
člen výboru | Andrea Hloušková |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2015 |
Adresa | Svatoplukova 3385/66, 79601 Prostějov |
předseda výboru | Markéta Vysloužilová |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2015 |
Adresa | Svatoplukova 3386/68, 79601 Prostějov |
místopředseda výboru | Evžen Šponar |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2016 |
Adresa | Vladimíra Ambrose 3388/4, 79601 Prostějov |
člen výboru | Andrea Hloušková |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2016 |
Adresa | Svatoplukova 3385/66, 79601 Prostějov |
předseda výboru | Markéta Vysloužilová |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2016 |
Adresa | Svatoplukova 3386/68, 79601 Prostějov |
člen výboru | Andrea Šponarová |
---|---|
Ve funkci | od 4.7.2018 |
Adresa | Svatoplukova 3385/66, 79601 Prostějov |
místopředseda výboru | Evžen Šponar |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2018 |
Adresa | Svatoplukova 3385/66, 79601 Prostějov |
místopředseda výboru | Evžen Šponar |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2016 do 1.8.2018 |
Adresa | Vladimíra Ambrose 3388/4, 79601 Prostějov |
člen výboru | Andrea Hloušková |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2016 do 4.7.2018 |
Adresa | Svatoplukova 3385/66, 79601 Prostějov |
místopředseda výboru | Evžen Šponar |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.2013 do 23.6.2016 |
Adresa | Vladimíra Ambrose 3388/4, 79601 Prostějov |
člen výboru | Andrea Hloušková |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2015 do 23.6.2016 |
Adresa | Svatoplukova 3385/66, 79601 Prostějov |
předseda výboru | Markéta Vysloužilová |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2015 do 23.6.2016 |
Adresa | Svatoplukova 3386/68, 79601 Prostějov |
předseda výboru | Markéta Vysloužilová |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2011 do 4.8.2015 |
Adresa | Svatoplukova 68, Prostějov |
člen výboru | Andrea Hloušková |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2012 do 4.8.2015 |
Adresa | Svatoplukova 3385/66, 79601 Prostějov |
místopředseda výboru | Evžen Šponar |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2012 do 19.12.2013 |
Adresa | Vladimíra Ambrose 3388/4, 79601 Prostějov |
člen výboru | Evžen Šponar |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2011 do 14.6.2012 |
Adresa | Vladimíra Ambrose 4, Prostějov |
místopředseda výboru | Stanislav Smička |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2011 do 14.6.2012 |
Adresa | Svatoplukova 68, Prostějov |
předseda výboru | Markéta Vysloužilová |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.2011 do 30.6.2011 |
Adresa | Svatoplukova 68, Prostějov |
místopředseda výboru | Stanislav Smička |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.2011 do 30.6.2011 |
Adresa | Svatoplukova 68, Prostějov |
člen výboru | Jan Zbraněk |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.2011 do 30.6.2011 |
Adresa | Svatoplukova 66, Prostějov |
místopředseda | Stanislav Smička |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2003 do 27.5.2011 |
Adresa | Svatoplukova 68, Prostějov |
předseda | Markéta Vysloužilová |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2003 do 27.5.2011 |
Adresa | Svatoplukova 68, Prostějov |
člen | Jan Zbraněk |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2003 do 27.5.2011 |
Adresa | Svatoplukova 66, Prostějov |
IČO: | 26899990 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Svatoplukova 66,68 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Prostějov |
Základní územní jednotka: | Prostějov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 23. 8. 2003 |
Sídlo: | Svatoplukova 3386/68, Prostějov 79601 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |