Společenství vlastníků Svatoplukova 17-17a má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Svatoplukova 17-17a (26917351) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Svatoplukova 3431/17, 79601 Prostějov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 2. 2004 Společenství vlastníků Svatoplukova 17-17a má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Svatoplukova 17-17a nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Svatoplukova 17-17a na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 14. 2. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4094 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26917351 | |
Jméno: | Společenství Svatoplukova 17-17a | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 14.2.2004 |
Zapsána dne: | 14.2.2004 | |
Shromáždění dne 26.11.2014 přijalo nové stanovy. | 12.12.2014 | |
Den vzniku společenství: 1.10.2003 | 14.2.2004 - 19.12.2005 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Svatoplukova 3431/17, Prostějov 79601, Česká republika | 12.12.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Svatoplukova 17a, Prostějov 79601, Česká republika | 14.2.2004 - 12.12.2014 |
místopředseda výboru | Ing. Petr Slamenec |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2021 |
Adresa | 298, 79813 Vrbátky |
člen výboru | Jiří Složil |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2022 |
Adresa | Svatoplukova 3432/17a, 79601 Prostějov |
předseda výboru | Antonín Cetkovský |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2022 |
Adresa | Svatoplukova 3432/17a, 79601 Prostějov |
člen výboru | Antonín Cetkovský |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2021 do 16.12.2022 |
Adresa | Svatoplukova 3432/17a, 79601 Prostějov |
předseda výboru | Radek Pařenica |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2022 do 16.12.2022 |
Adresa | Bulharská 3217/19, 79601 Prostějov |
předseda výboru | Radek Pařenica |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2021 do 5.11.2022 |
Adresa | Svatoplukova 3432/17a, 79601 Prostějov |
místopředseda výboru | Ing. Petr Slamenec |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2021 do 10.9.2021 |
Adresa | Svatoplukova 3432/17a, 79601 Prostějov |
předseda výboru | Lenka Trnečková |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2016 do 8.9.2021 |
Adresa | Svatoplukova 3431/17, 79601 Prostějov |
člen výboru | Hana Zacpalová |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2015 do 8.9.2021 |
Adresa | Svatoplukova 3432/17a, 79601 Prostějov |
místopředseda výboru | Ing. Petr Slamenec |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2021 do 8.9.2021 |
Adresa | 298, 79813 Vrbátky |
místopředseda výboru | Ing. Petr Slamenec |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2016 do 27.8.2021 |
Adresa | Svatoplukova 3432/17a, 79601 Prostějov |
předseda výboru | Mgr. Iva Lišková |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2015 do 25.8.2016 |
Adresa | Svatoplukova 3431/17, 79601 Prostějov |
místopředseda výboru | Ing. Miroslav Lalošák |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2015 do 25.8.2016 |
Adresa | Balbínova 1856/19, 79601 Prostějov |
místopředseda výboru | Ing. Miroslav Lalošák |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2015 do 25.8.2016 |
Adresa | Balbínova 1856/19, 79601 Prostějov |
předseda výboru | Mgr. Iva Lišková |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2015 do 25.8.2016 |
Adresa | Svatoplukova 3431/17, 79601 Prostějov |
předseda výboru | Mgr. Iva Lišková |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.2012 do 21.10.2015 |
Adresa | Svatoplukova 17, Prostějov |
místopředseda výboru | Ing. Miroslav Lalošák |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.2012 do 21.10.2015 |
Adresa | Balbínova 19, Prostějov |
člen výboru | Hana Zacpalová |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.2012 do 21.10.2015 |
Adresa | Svatoplukova 17a, Prostějov |
člen | Otmar Jodl |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2009 do 20.9.2012 |
Adresa | Svatoplukova 17, Prostějov |
místopředseda | Mgr. Iva Lišková |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2009 do 20.9.2012 |
Adresa | Svatoplukova 17, Prostějov |
předseda | ing. Miroslav Lalošák |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2009 do 20.9.2012 |
Adresa | Svatoplukova 17a, Prostějov |
předseda | ing. Miroslav Lalošák |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2004 do 30.7.2009 |
Adresa | Svatoplukova 17a, Prostějov |
místopředseda | Mgr. Iva Lišková |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2004 do 30.7.2009 |
Adresa | Svatoplukova 17, Prostějov |
člen | Otmar Jodl |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.2005 do 30.7.2009 |
Adresa | Svatoplukova 17, Prostějov |
člen | Ladislav Müller |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2004 do 19.12.2005 |
Adresa | Svatoplukova 17, Prostějov |
IČO: | 26917351 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Svatoplukova 17-17a |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Prostějov |
Základní územní jednotka: | Prostějov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 14. 2. 2004 |
Sídlo: | Svatoplukova 3431/17, Prostějov 79601 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |