Společenství vlastníků Svatava, Palackého 399 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Svatava, Palackého 399 (71210512) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Palackého 399, 35703 Svatava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 6. 2004 Společenství vlastníků Svatava, Palackého 399 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Svatava, Palackého 399 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Svatava, Palackého 399 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 25. 6. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3448 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 71210512 | |
Jméno: | Společenství Palackého čp.399 SVATAVA | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 25.6.2004 |
Zapsána dne: | 25.6.2004 | |
Den vzniku společenství: 4.2.2004 | 25.6.2004 | |
Orgány společenství: Shromáždění vlastníků jednotek Výbor společenství | 25.6.2004 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Palackého 399, Svatava 35703, Česká republika | 25.6.2004 |
---|
Předseda výboru | Zuzana Nová |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2023 |
Adresa | Slavíčkova 1688, 35601 Sokolov |
Člen výboru | Romana Czelderová |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2023 |
Adresa | Palackého 399, 35703 Svatava |
Člen výboru | Ladislav Gallo |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2023 |
Adresa | Palackého 399, 35703 Svatava |
Člen výboru | Ivana Štěpanovská |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.2022 do 4.10.2023 |
Adresa | Hornická kolonie 73, 35601 Lomnice |
Člen výboru | Radek Czelder |
---|---|
Ve funkci | od 9.1.2023 do 4.10.2023 |
Adresa | Palackého 399, 35703 Svatava |
Člen výboru | Jaroslav Martínek |
---|---|
Ve funkci | od 11.1.2023 do 4.10.2023 |
Adresa | Palackého 399, 35703 Svatava |
Předseda výboru | Romana Czelderová |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2022 do 4.10.2023 |
Adresa | Palackého 399, 35703 Svatava |
Člen výboru | Jaroslav Martínek |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2004 do 11.1.2023 |
Adresa | Palackého 399, 35703 Svatava |
Člen výboru | Radek Czelder |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2004 do 9.1.2023 |
Adresa | Palackého 399, 35703 Svatava |
Předseda výboru | Romana Czelderová |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2004 do 28.12.2022 |
Adresa | Palackého 399, 35703 Svatava |
Člen výboru | Ivana Štěpanovská |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2004 do 13.11.2022 |
Adresa | Hornická kolonie 73, 35704 Lomnice |
IČO: | 71210512 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Svatava, Palackého 399 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Sokolov |
Základní územní jednotka: | Svatava |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 4. 2. 2004 |
Sídlo: | Palackého 399, Svatava 35703 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |