Společenství vlastníků Šumperská 529, 783 91 Uničov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Šumperská 529, 783 91 Uničov (28631676) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Šumperská 529, 78391 Uničov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 8. 2010 Společenství vlastníků Šumperská 529, 783 91 Uničov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Šumperská 529, 783 91 Uničov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Šumperská 529, 783 91 Uničov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 7. 8. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 10453 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28631676 | |
Jméno: | Společenství pro dům Šumperská 529, Uničov | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 7.8.2010 |
Zapsána dne: | 7.8.2010 | |
Den vzniku společenství: 05.05.2010 Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 7.8.2010 - 2.2.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Šumperská 529, Uničov 78391, Česká republika | 24.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Šumperská 529, Uničov 78391, Česká republika | 7.8.2010 - 24.11.2016 |
Předseda výboru | Helena Zechová |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2024 |
Adresa | Šumperská 529, 78391 Uničov |
Člen výboru | Martin Vybíral |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2024 |
Adresa | Šumperská 529, 78391 Uničov |
Člen výboru | Lucie Vybíralová |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2024 |
Adresa | Šumperská 529, 78391 Uničov |
předseda výboru | Helena Zechová |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2018 do 18.1.2024 |
Adresa | Šumperská 529, 78391 Uničov |
místopředseda výboru | Lucie Vybíralová |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2018 do 18.1.2024 |
Adresa | Šumperská 529, 78391 Uničov |
člen výboru | Zuzana Šímová |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2018 do 18.1.2024 |
Adresa | Šumperská 529, 78391 Uničov |
místopředseda výboru | Alena Kamberská |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2017 do 12.10.2018 |
Adresa | Šumperská 529, 78391 Uničov |
člen výboru | Lucie Vybíralová |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2017 do 12.10.2018 |
Adresa | Šumperská 529, 78391 Uničov |
předseda výbpru | Helena Zechová |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2017 do 12.10.2018 |
Adresa | Šumperská 529, 78391 Uničov |
místopředseda výboru | Alena Kamberská |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2016 do 2.2.2017 |
Adresa | Šumperská 529, 78391 Uničov |
člen výboru | Milada Fusková |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2016 do 2.2.2017 |
Adresa | Šumperská 529, 78391 Uničov |
předseda výboru | Helena Zechová |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2016 do 2.2.2017 |
Adresa | Šumperská 529, 78391 Uničov |
člen výboru | Milada Fusková |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2010 do 24.11.2016 |
Adresa | Šumperská 529, 78391 Uničov |
místopředseda výboru | Alena Kamberská |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2011 do 24.11.2016 |
Adresa | Šumperská 529, 78391 Uničov |
předseda výboru | Helena Zechová |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2011 do 24.11.2016 |
Adresa | Šumperská 529, 78391 Uničov |
předseda výboru | Ladislav Sýkora |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2010 do 8.12.2011 |
Adresa | Šumperská 529, 78391 Uničov |
místopředseda výboru | Helena Zechová |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2010 do 8.12.2011 |
Adresa | Šumperská 529, 78391 Uničov |
IČO: | 28631676 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Šumperská 529, 783 91 Uničov |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Olomouc |
Základní územní jednotka: | Uničov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 7. 8. 2010 |
Sídlo: | Šumperská 529, Uničov 78391 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |