Společenství vlastníků SUCHÝ VRŠEK čp. 2129-2133 v Praze 5 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků SUCHÝ VRŠEK čp. 2129-2133 v Praze 5 (27198561) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Suchý vršek 2133/11, 15800 Praha 5. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 12. 2004 Společenství vlastníků SUCHÝ VRŠEK čp. 2129-2133 v Praze 5 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků SUCHÝ VRŠEK čp. 2129-2133 v Praze 5 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků SUCHÝ VRŠEK čp. 2129-2133 v Praze 5 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 21. 12. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5283 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27198561 | |
Jméno: | Společenství SUCHÝ VRŠEK čp. 2129-2133 v Praze 5 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 21.12.2004 |
Zapsána dne: | 21.12.2004 | |
Den vzniku: 1.9.2004 | 21.12.2004 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Suchý vršek 2133/11, Praha 15800, Česká republika | 21.12.2004 |
---|
Předseda výboru | Jiří Hromátka |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2024 |
Adresa | Suchý vršek 2131/15, 15800 Praha |
Místopředseda výboru | Ing. František Roháček |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2024 |
Adresa | Suchý vršek 2133/11, 15800 Praha |
Člen výboru | Ing. Petr Wolf Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2024 |
Adresa | Suchý vršek 2129/19, 15800 Praha |
Předseda výboru | Jiří Hromátka |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2020 do 3.2.2024 |
Adresa | Suchý vršek 2131/15, 15800 Praha |
Místopředseda výboru | Ing. František Roháček |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2020 do 3.2.2024 |
Adresa | Suchý vršek 2133/11, 15800 Praha |
Člen výboru | Ing. Petr Wolf Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2020 do 3.2.2024 |
Adresa | Suchý vršek 2129/19, 15800 Praha |
místopředseda výboru | Jiří Hromátka |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2017 do 19.11.2020 |
Adresa | Suchý vršek 2131/15, 15800 Praha |
člen výboru | Iveta Kukecová |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2017 do 19.11.2020 |
Adresa | Suchý vršek 2131/15, 15800 Praha |
předseda výboru | Ing. Petr Wolf |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2017 do 19.11.2020 |
Adresa | Suchý vršek 2129/19, 15800 Praha |
místopředseda výboru společenství | František Roháček |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2013 do 26.7.2017 |
Adresa | Suchý vršek 2133/11, 15800 Praha |
člen výboru společenství | Miloslav Lang |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2013 do 26.7.2017 |
Adresa | Suchý vršek 2132/13, 15800 Praha |
předseda výboru společenství | Jiří Hromátka |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2013 do 26.7.2017 |
Adresa | Suchý vršek 2131/15, 15800 Praha |
předseda výboru | Ing. František Tureček |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.2011 do 21.12.2013 |
Adresa | Suchý vršek 2130/17, 15800 Praha |
místopředseda výboru | Ing. František Roháček |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.2011 do 21.12.2013 |
Adresa | Suchý vršek 2133/11, 15800 Praha |
člen výboru | Jiří Hromátka |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.2011 do 21.12.2013 |
Adresa | Suchý vršek 2131/15, 15800 Praha |
člen výboru | Ing. Jan Matějka CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.2011 do 6.3.2012 |
Adresa | Sokolovská 759/3, 32300 Plzeň |
předseda výboru | Ing. František Tureček |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2008 do 6.5.2011 |
Adresa | Suchý vršek 2130/17, 15800 Praha |
místopředseda výboru | Vladimír Chovanec |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2008 do 6.5.2011 |
Adresa | Suchý vršek 2129/19, 15800 Praha |
člen výboru | Ing. František Roháček |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2008 do 6.5.2011 |
Adresa | Suchý vršek 2133/11, 15800 Praha |
předseda výboru | Ing. František Tureček |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2004 do 28.1.2008 |
Adresa | Suchý vršek 2130/17, 15800 Praha |
místopředseda výboru | Martin Veselý |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2004 do 28.1.2008 |
Adresa | Suchý vršek 2132/13, 15800 Praha |
člen výboru | Vladimír Chovanec |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2004 do 28.1.2008 |
Adresa | Suchý vršek 2129/19, 15800 Praha |
IČO: | 27198561 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků SUCHÝ VRŠEK čp. 2129-2133 v Praze 5 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 13 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 21. 12. 2004 |
Sídlo: | Suchý vršek 2133/11, Praha 15800 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |