Společenství vlastníků Štýřice 865 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Štýřice 865 (27732606) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Jaroslava Foglara 865/10, 63900 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 6. 2007 Společenství vlastníků Štýřice 865 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Štýřice 865 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Štýřice 865 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 13. 6. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5720 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27732606 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Štýřice 865 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 13.6.2007 |
Zapsána dne: | 13.6.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jaroslava Foglara 865/10, Brno 63900, Česká republika | 30.11.2016 |
---|
Předseda společenství vlastníků | Ing. Radovan Lysý |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2023 |
Adresa | Jaroslava Foglara 865/10, 63900 Brno |
Předseda společenství vlastníků | Ing. Radovan Lysý |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2018 do 8.3.2023 |
Adresa | Jaroslava Foglara 865/10, 63900 Brno |
pověřený vlastník | Ing. Radovan Lysý |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2016 do 13.1.2018 |
Adresa | Jaroslava Foglara 865/10, 63900 Brno |
pověřený vlastník | Ing. Radovan Lysý |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2016 do 13.1.2018 |
Adresa | Jaroslava Foglara 865/10, 63900 Brno |
pověřený vlastník | Ing. Radovan Lysý |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2007 do 30.11.2016 |
Adresa | Jaroslava Foglara 865/10, 63900 Brno |
IČO: | 27732606 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Štýřice 865 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-střed |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 13. 6. 2007 |
Sídlo: | Jaroslava Foglara 865/10, Brno 63900 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |