Společenství vlastníků Štěpánská 617 Praha má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Štěpánská 617 Praha (27591352) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Štěpánská 617/26, 11000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 9. 2006 Společenství vlastníků Štěpánská 617 Praha má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Štěpánská 617 Praha nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Štěpánská 617 Praha na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 20. 9. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 6993 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27591352 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek pro dům Štěpánská 617 Praha 1 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 20.9.2006 |
Zapsána dne: | 20.9.2006 | |
Den vzniku společenství: 13.3.2006 | 20.9.2006 - 26.3.2019 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Štěpánská 617/26, Praha 1 , Česká republika | 20.9.2006 |
---|
člen výboru | Jana Kratěnová |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2019 do 16.12.2022 |
Adresa | Štěpánská 617/26, 11000 Praha |
člen výboru | Ing. Václav Ševčík |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2019 do 16.12.2022 |
Adresa | Štěpánská 617/26, 11000 Praha |
předseda výboru | Ester Santolíková Štorková |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2019 do 16.12.2022 |
Adresa | Štěpánská 617/26, 11000 Praha |
předseda výboru | Ester Štorková |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2019 do 1.11.2019 |
Adresa | Štěpánská 617/26, 11000 Praha |
člen výboru | Jana Kratěnová |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.2006 do 26.3.2019 |
Adresa | Štěpánská 617/26, 11000 Praha 1 |
člen výboru | Ester Kráčmarová |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.2006 do 26.3.2019 |
Adresa | Štěpánská 617/26, 11000 Praha 1 |
předseda výboru | Jiří Seidl |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.2016 do 26.3.2019 |
Adresa | Štěpánská 617/26, 11000 Praha |
předseda výboru | Jiří Seidl |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.2006 do 31.1.2016 |
Adresa | Štěpánská 617/26, 11000 Praha 1 |
IČO: | 27591352 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Štěpánská 617 Praha |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 20. 9. 2006 |
Sídlo: | Štěpánská 617/26, Praha 11000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |