Společenství vlastníků Stavební 199 - Liberec má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Stavební 199 - Liberec (28729323) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Stavební 199, 46001 Liberec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 8. 2010 Společenství vlastníků Stavební 199 - Liberec má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Stavební 199 - Liberec nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Stavební 199 - Liberec na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 11. 8. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5135 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28729323 | |
Jméno: | Společenství Krásná Studánka 199 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 11.8.2010 |
Zapsána dne: | 11.8.2010 | |
den vzniku společenství: 1.3.2010 | 11.8.2010 - 31.10.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Stavební 199, Liberec 46001, Česká republika | 11.8.2010 |
---|
Předseda výboru | Ing. Martin Stuchlík |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2020 |
Adresa | Stavební 199, 46001 Liberec |
Člen výboru | Rudolf Kačer |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2020 |
Adresa | Stavební 199, 46001 Liberec |
Člen výboru | Zdeněk Melicherik |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2020 |
Adresa | Stavební 199, 46001 Liberec |
Člen výboru | Zdeněk Melicherik |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2015 do 31.10.2020 |
Adresa | Stavební 199, 46001 Liberec |
Člen výboru | Rudolf Kačer |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2015 do 31.10.2020 |
Adresa | Stavební 199, 46001 Liberec |
Předseda výboru | Ing. Martin Stuchlík |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2015 do 31.10.2020 |
Adresa | Stavební 199, 46001 Liberec |
místopředseda výboru | Rudolf Kačer |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2010 do 31.7.2015 |
Adresa | Stavební 199, 46001 Liberec |
člen výboru | Zdeněk Melicherik |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2010 do 31.7.2015 |
Adresa | Stavební 199, 46001 Liberec |
předseda výboru | Martin Stuchlík |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2010 do 31.7.2015 |
Adresa | Stavební 199, 46001 Liberec |
IČO: | 28729323 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Stavební 199 - Liberec |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Liberec |
Základní územní jednotka: | Liberec (nečleněné město) |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 11. 8. 2010 |
Sídlo: | Stavební 199, Liberec 46001 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |