Společenství vlastníků Stavbařů 373, 374 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Stavbařů 373, 374 (25460641) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Stavbařů 374/13, 46005 Liberec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 2. 2003 Společenství vlastníků Stavbařů 373, 374 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Stavbařů 373, 374 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Stavbařů 373, 374 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 8. 2. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1683 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25460641 | |
Jméno: | Společenství Stavbařů 373 a 374 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 8.2.2003 |
Zapsána dne: | 8.2.2003 | |
den vzniku společenství: 1. července 2000 | 8.2.2003 - 12.10.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Stavbařů 374/13, Liberec 46005, Česká republika | 12.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Stavbařů 374/13, Liberec 46005, Česká republika | 8.2.2003 - 12.10.2016 |
Předseda výboru | Mgr. Hana Jelínková, DiS |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2024 |
Adresa | Stavbařů 374/13, 46005 Liberec |
Místopředseda výboru | Radim Stanka |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2024 |
Adresa | Stavbařů 374/13, 46005 Liberec |
Člen výboru | Ing. Ladislav Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2024 |
Adresa | Stavbařů 374/13, 46005 Liberec |
Předseda výboru | Lukáš Rieger |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2019 do 28.2.2024 |
Adresa | Stavbařů 373/11, 46005 Liberec |
Místopředseda výboru | Ing. Zdeněk Rambousek |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2019 do 28.2.2024 |
Adresa | Květnové revoluce 324/13, 46001 Liberec |
Člen výboru | Ing. Ladislav Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2019 do 28.2.2024 |
Adresa | Stavbařů 374/13, 46005 Liberec |
místopředseda výboru | Zdeněk Rambousek |
---|---|
Ve funkci | od 26.6.2014 do 12.4.2019 |
Adresa | Květnové revoluce 324/13, 46001 Liberec |
člen výboru | Ing. Ladislav Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2015 do 12.4.2019 |
Adresa | Stavbařů 374/13, 46005 Liberec |
předseda výboru | Lukáš Rieger |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2015 do 12.4.2019 |
Adresa | Stavbařů 373/11, 46005 Liberec |
člen výboru | Ing. Ladislav Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2012 do 24.11.2015 |
Adresa | Stavbařů 374/13, 46005 Liberec |
předseda výboru | Lukáš Rieger |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2012 do 24.11.2015 |
Adresa | Jindřišská 1037, 46851 Smržovka |
místopředseda výboru | Vladimír Vronka |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2012 do 26.6.2014 |
Adresa | Stavbařů 373/11, 46005 Liberec |
předseda | Michaela Hudousková |
---|---|
Ve funkci | od 8.2.2003 do 2.2.2012 |
Adresa | Stavbařů 374/13, 46005 Liberec |
místopředseda | Dagmar Kuhnová |
---|---|
Ve funkci | od 8.2.2003 do 2.2.2012 |
Adresa | Stavbařů 373/11, 46005 Liberec |
člen | Miloš Blažek Ml. |
---|---|
Ve funkci | od 8.2.2003 do 2.2.2012 |
Adresa | Stavbařů 374/13, 46005 Liberec |
IČO: | 25460641 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Stavbařů 373, 374 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Liberec |
Základní územní jednotka: | Liberec (nečleněné město) |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 8. 2. 2003 |
Sídlo: | Stavbařů 374/13, Liberec 46005 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |