Společenství vlastníků Sportovní čp. 2023 Sokolov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Sportovní čp. 2023 Sokolov (70969949) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Sportovní 2023, 35601 Sokolov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 9. 2002 Společenství vlastníků Sportovní čp. 2023 Sokolov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Sportovní čp. 2023 Sokolov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Sportovní čp. 2023 Sokolov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 10. 9. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1636 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 70969949 | |
Jméno: | "Společenství SPORTOVNÍ čp. 2023 SOKOLOV" | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 10.9.2002 |
Zapsána dne: | 10.9.2002 | |
Orgány společenství vlastníků jsou: a) shromáždění b) výbor společenství vlastníků. | 11.3.2017 | |
Orgány společenství: shromáždění vlastníků jednotek výbor společenství | 19.11.2010 - 11.3.2017 | |
Den vzniku společenství: 23.05.2001 | 10.9.2002 - 19.11.2010 | |
Orgány společenství: shromáždění vlastníků jednotek výbor společenství | 10.9.2002 - 19.11.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sportovní 2023, Sokolov 35601, Česká republika | 7.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Sportovní čp. 2023, Sokolov 35601, Česká republika | 10.9.2002 - 7.10.2016 |
předseda výboru | Michal Chráska |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2023 |
Adresa | Sportovní 2023, 35601 Sokolov |
místopředseda výboru | Antonín Chovanec |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2023 |
Adresa | Sportovní 2023, 35601 Sokolov |
člen výboru | Iva Valterová |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2023 |
Adresa | Sportovní 2023, 35601 Sokolov |
místopředseda výboru | Antonín Chovanec |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2017 do 16.5.2023 |
Adresa | Sportovní 2023, 35601 Sokolov |
předseda výboru | Michal Chráska |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2017 do 16.5.2023 |
Adresa | Sportovní 2023, 35601 Sokolov |
člen výboru | Jana Grebeňová |
---|---|
Ve funkci | od 26.9.2021 do 16.5.2023 |
Adresa | Zahradní 1033, 33023 Nýřany |
člen výboru | Jana Grebeňová |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2017 do 26.9.2021 |
Adresa | Sportovní 2023, 35601 Sokolov |
předseda výboru | Ing. Petr Bajdák |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2016 do 11.3.2017 |
Adresa | Sadová 474, 35703 Svatava |
místopředseda výboru | Pavel Kudera |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2016 do 11.3.2017 |
Adresa | Sportovní 2023, 35601 Sokolov |
člen výboru | Jan Smaržík |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2016 do 11.3.2017 |
Adresa | Sportovní 2023, 35601 Sokolov |
člen výboru | Antonín Chovanec |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2016 do 11.3.2017 |
Adresa | Sportovní 2023, 35601 Sokolov |
člen výboru | Daniel Kopečný |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2016 do 11.3.2017 |
Adresa | ČSA 119, 35703 Svatava |
člen výboru | Jana Grebeňová |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2016 do 11.3.2017 |
Adresa | Sportovní 2023, 35601 Sokolov |
předseda výboru | Ing. Petr Bajdák |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2016 do 11.3.2017 |
Adresa | Sadová 474, 35703 Svatava |
člen výboru | Jan Smaržík |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2016 do 11.3.2017 |
Adresa | Sportovní 2023, 35601 Sokolov |
člen výboru | Antonín Chovanec |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2016 do 11.3.2017 |
Adresa | Sportovní 2023, 35601 Sokolov |
člen výboru | Daniel Kopečný |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2016 do 11.3.2017 |
Adresa | ČSA 119, 35703 Svatava |
člen výboru | Jana Grebeňová |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2016 do 11.3.2017 |
Adresa | Sportovní 2023, 35601 Sokolov |
místopředseda výboru | Pavel Kudera |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2016 do 11.3.2017 |
Adresa | Sportovní 2023, 35601 Sokolov |
člen výboru | Jan Smaržík |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2010 do 7.10.2016 |
Adresa | Sportovní 2023, 35601 Sokolov |
místopředseda výboru | Pavel Kudera |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2010 do 7.10.2016 |
Adresa | Sportovní 2023, 35601 Sokolov |
člen výboru | Antonín Chovanec |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2010 do 7.10.2016 |
Adresa | Sportovní 2023, 35601 Sokolov |
člen výboru | Daniel Kopečný |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2010 do 7.10.2016 |
Adresa | Sportovní 2023, 35601 Sokolov |
člen výboru | Jana Grebeňová |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2010 do 7.10.2016 |
Adresa | Sportovní 2023, 35601 Sokolov |
člen výboru | Jan Smaržík |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2010 do 7.10.2016 |
Adresa | Sportovní 2023, 35601 Sokolov |
člen výboru | Antonín Chovanec |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2010 do 7.10.2016 |
Adresa | Sportovní 2023, 35601 Sokolov |
místopředseda výboru | Pavel Kudera |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2010 do 7.10.2016 |
Adresa | Sportovní 2023, 35601 Sokolov |
člen výboru | Daniel Kopečný |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2010 do 7.10.2016 |
Adresa | Sportovní 2023, 35601 Sokolov |
člen výboru | Jana Grebeňová |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2010 do 7.10.2016 |
Adresa | Sportovní 2023, 35601 Sokolov |
předseda výboru | Ing. Petr Bajdák |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2010 do 28.8.2016 |
Adresa | Sportovní 2023, 35601 Sokolov |
Člen výboru | Miroslav Malý |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.2005 do 19.11.2010 |
Adresa | Sportovní 2023, Sokolov |
člen výboru | Pavel Kudera |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.2005 do 19.11.2010 |
Adresa | Sportovní 2023, Sokolov |
Člen výboru | Luděk Horváth |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.2005 do 19.11.2010 |
Adresa | Sportovní 2023, Sokolov |
Předseda výboru | Ing. Petr Bajdák |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.2005 do 19.11.2010 |
Adresa | Sportovní 2023, Sokolov |
Místopředseda výboru | Ing. Ľudmila Sičáková |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.2005 do 19.11.2010 |
Adresa | Sportovní 2023, Sokolov |
Člen výboru | Luděk Horváth |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2002 do 17.8.2005 |
Adresa | Sportovní čp. 2023, Sokolov |
Předseda výboru | Pavel Kudera |
---|---|
Ve funkci | od 23.4.2004 do 17.8.2005 |
Adresa | Sportovní 2023, Sokolov |
Člen výboru | Ing. Ľudmila Sičáková |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.2005 do 17.8.2005 |
Adresa | Sportovní 2023, Sokolov |
Místopředseda výboru | Ing. Petr Bajdák |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.2005 do 17.8.2005 |
Adresa | Sportovní čp. 2023, Sokolov |
Člen výboru | Ing. Petr Bajdák |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2002 do 27.5.2005 |
Adresa | Sportovní čp. 2023, Sokolov |
Člen výboru | Jana Grebeňová |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2002 do 27.5.2005 |
Adresa | Sportovní čp. 2023, Sokolov |
Člen výboru | Martin Píša |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2002 do 27.5.2005 |
Adresa | Sportovní čp. 2023, Sokolov |
Místopředseda výboru | Jana Kurinovská |
---|---|
Ve funkci | od 23.4.2004 do 27.5.2005 |
Adresa | Sportovní 2023, Sokolov |
Místopředseda výboru | Pavel Kudera |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2002 do 23.4.2004 |
Adresa | Sportovní čp. 2023, Sokolov |
Předseda výboru | Miroslav Fous |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2002 do 23.4.2004 |
Adresa | Sportovní čp. 2023, Sokolov |
Člen výboru | Jana Kurinovská |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2002 do 23.4.2004 |
Adresa | Sportovní čp. 2023, Sokolov |
IČO: | 70969949 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Sportovní čp. 2023 Sokolov |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Sokolov |
Základní územní jednotka: | Sokolov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 23. 5. 2001 |
Sídlo: | Sportovní 2023, Sokolov 35601 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |