Společenství vlastníků Šoupala 1607 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Šoupala 1607 (26838931) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Jana Šoupala 1607/23, 70800 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 8. 2004 Společenství vlastníků Šoupala 1607 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Šoupala 1607 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Šoupala 1607 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 7. 8. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4046 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26838931 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Šoupala 1607 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 7.8.2004 |
Zapsána dne: | 7.8.2004 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 30.1.2007 - 27.6.2017 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - pověřený vlastník | 10.2.2005 - 30.1.2007 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 7.8.2004 - 10.2.2005 | |
Den vzniku společenství: 1.3.2004 | 7.8.2004 - 24.6.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jana Šoupala 1607/23, Ostrava 70800, Česká republika | 24.6.2014 |
---|---|---|
Adresa: | J.Šoupala 1607/23, Ostrava 70800, Česká republika | 7.8.2004 - 24.6.2014 |
člen výboru | Zbyněk Vališ |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.2021 |
Adresa | Jana Šoupala 1607/21, 70800 Ostrava |
člen výboru | Jiří Pencák |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.2021 |
Adresa | Nábřežní 1132/6, 72525 Ostrava |
předseda výboru | Ing. Vladimír Hon |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.2021 |
Adresa | Jana Šoupala 1607/21, 70800 Ostrava |
člen výboru | Vladimír Hon |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2016 do 5.8.2021 |
Adresa | Jana Šoupala 1607/21, 70800 Ostrava |
předseda výboru | RNDr. Milena Kušnerová PhD. |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2016 do 5.8.2021 |
Adresa | Jana Šoupala 1607/21, 70800 Ostrava |
člen výboru | Mgr. Jana Gebauerová |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2016 do 5.8.2021 |
Adresa | Jana Šoupala 1607/23, 70800 Ostrava |
člen výboru | Mgr. Jana Gebauerová |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2014 do 8.3.2016 |
Adresa | Jana Šoupala 1607/23, 70800 Ostrava |
předseda výboru | RnDr. Milena Kušnerová Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2014 do 8.3.2016 |
Adresa | Jana Šoupala 1607/21, 70800 Ostrava |
předseda kontrolní komise | Ing. Zdeněk Nábělek |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2015 do 8.3.2016 |
Adresa | Jana Šoupala 1607/23, 70800 Ostrava |
člen kontrolní komise | Ing. František Kaluža |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2015 do 8.3.2016 |
Adresa | Jana Šoupala 1607/23, 70800 Ostrava |
člen kontrolní komise | Věra Košťálová |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2015 do 8.3.2016 |
Adresa | Jana Šoupala 1607/21, 70800 Ostrava |
člen výboru | Ing. Jan Vlček |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2015 do 8.3.2016 |
Adresa | Jana Šoupala 1607/21, 70800 Ostrava |
předseda výboru | RnDr. Milena Kušnerová Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2014 do 8.3.2016 |
Adresa | Jana Šoupala 1607/21, 70800 Ostrava |
člen výboru | Mgr. Jana Gebauerová |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2014 do 8.3.2016 |
Adresa | Jana Šoupala 1607/23, 70800 Ostrava |
předseda kontrolní komise | Ing. Zdeněk Nábělek |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2015 do 8.3.2016 |
Adresa | Jana Šoupala 1607/23, 70800 Ostrava |
člen výboru | Ing. Jan Vlček |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2015 do 8.3.2016 |
Adresa | Jana Šoupala 1607/21, 70800 Ostrava |
člen kontrolní komise | Ing. František Kaluža |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2015 do 8.3.2016 |
Adresa | Jana Šoupala 1607/23, 70800 Ostrava |
člen kontrolní komise | Věra Košťálová |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2015 do 8.3.2016 |
Adresa | Jana Šoupala 1607/21, 70800 Ostrava |
člen výboru | Ing. Jan Vlček |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2014 do 11.11.2015 |
Adresa | Jana Šoupala 1607/21, 70800 Ostrava |
člen kontrolní komise | Ing. František Kaluža |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2014 do 11.11.2015 |
Adresa | Jana Šoupala 1607/23, 70800 Ostrava |
předseda kontrolní komise | Ing. Zdeněk Nábělek |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2014 do 11.11.2015 |
Adresa | Jana Šoupala 1607/23, 70800 Ostrava |
člen kontrolní komise | Věra Košťálová |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2014 do 11.11.2015 |
Adresa | Jana Šoupala 1607/21, 70800 Ostrava |
člen výboru | Pavel Němec |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2012 do 17.7.2014 |
Adresa | Jana Šoupala 1607/21, 70800 Ostrava |
člen výboru | Mgr. Jana Gebauerová |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.2007 do 24.6.2014 |
Adresa | Jana Šoupala 1607/21, 70800 Ostrava |
předseda výboru | RnDr. Milena Kušnerová Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2012 do 24.6.2014 |
Adresa | Jana Šoupala 1607/23, 70800 Ostrava |
předseda výboru | Pavel Němec |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.2007 do 17.7.2012 |
Adresa | Jana Šoupala 1607/21, 70800 Ostrava |
člen výboru | Věra Košťálová |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.2007 do 17.7.2012 |
Adresa | Jana Šoupala 1607/21, 70800 Ostrava |
pověřený vlastník | Ing. Milan Hlaváč |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2005 do 30.1.2007 |
Adresa | Jana Šoupala 1607/23, 70800 Ostrava |
člen výboru | Mgr. Jana Gebauerová |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2004 do 10.2.2005 |
Adresa | Jana Šoupala 1607/23, 70800 Ostrava |
člen výboru | Pavel Němec |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2004 do 10.2.2005 |
Adresa | Jana Šoupala 1607/21, 70800 Ostrava |
předseda výboru | Ing. Milan Hlaváč |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2004 do 10.2.2005 |
Adresa | Jana Šoupala 1607/23, 70800 Ostrava |
IČO: | 26838931 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Šoupala 1607 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Poruba |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 7. 8. 2004 |
Sídlo: | Jana Šoupala 1607/23, Ostrava 70800 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |