Společenství vlastníků Sokolovská 2 Znojmo má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Sokolovská 2 Znojmo (01965115) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Sokolovská 2868/2, 67181 Znojmo. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 8. 2013 Společenství vlastníků Sokolovská 2 Znojmo má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Sokolovská 2 Znojmo nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Sokolovská 2 Znojmo na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 27. 8. 2013 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 10203 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 01965115 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Sokolovská 2 Znojmo | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 27.8.2013 |
Zapsána dne: | 27.8.2013 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sokolovská 2868/2, Znojmo 67181, Česká republika | 27.8.2013 |
---|
Předseda výboru | Mgr. Jan Kostík |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2024 |
Adresa | Sokolovská 2868/2, 67181 Znojmo |
Místopředseda výboru | Věra Malá |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2024 |
Adresa | Sokolovská 2868/2, 67181 Znojmo |
Člen výboru | Martin Kresan |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2024 |
Adresa | Sokolovská 2868/2, 67181 Znojmo |
předseda | Jan Kostík |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.2018 do 15.6.2024 |
Adresa | Sokolovská 2868/2, 67181 Znojmo |
místopředseda | Věra Malá |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.2018 do 15.6.2024 |
Adresa | Sokolovská 2868/2, 67181 Znojmo |
člen | Lubomír Jan Chlumský |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.2018 do 15.6.2024 |
Adresa | Sokolovská 2868/2, 67181 Znojmo |
předseda výboru | Jan Kostík |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2013 do 9.10.2018 |
Adresa | Sokolovská 2868/2, 67181 Znojmo |
místopředseda výboru | Věra Malá |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2013 do 9.10.2018 |
Adresa | Sokolovská 2868/2, 67181 Znojmo |
člen výboru | Jiří Kývala |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2013 do 9.10.2018 |
Adresa | Sokolovská 2868/2, 67181 Znojmo |
IČO: | 01965115 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Sokolovská 2 Znojmo |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Znojmo |
Základní územní jednotka: | Znojmo |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 27. 8. 2013 |
Sídlo: | Sokolovská 2868/2, Znojmo 67181 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |