Společenství vlastníků Sokolovská 1344-6, Veselí nad Moravou má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Sokolovská 1344-6, Veselí nad Moravou (28338391) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Sokolovská 1345, 69801 Veselí nad Moravou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 5. 2009 Společenství vlastníků Sokolovská 1344-6, Veselí nad Moravou má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Sokolovská 1344-6, Veselí nad Moravou nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Sokolovská 1344-6, Veselí nad Moravou na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 7. 5. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 7017 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28338391 | |
Jméno: | Společensrví domu Sokolovská 1344,1345,1346 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 7.5.2009 |
Zapsána dne: | 7.5.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sokolovská 1345, Veselí nad Moravou 69801, Česká republika | 4.8.2016 |
---|
místopředseda výboru | Ing. Petr Veverka |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2022 |
Adresa | Sokolovská 1345, 69801 Veselí nad Moravou |
člen výboru | Robert Tomčala |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2022 |
Adresa | Sokolovská 1346, 69801 Veselí nad Moravou |
Místopředseda výboru | Robert Tomčala |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2016 do 20.1.2022 |
Adresa | Sokolovská 1346, 69801 Veselí nad Moravou |
Člen výboru | Radim Sládek |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2016 do 20.1.2022 |
Adresa | Sokolovská 1346, 69801 Veselí nad Moravou |
Předseda výboru | Ing. Petr Veverka |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2016 do 20.1.2022 |
Adresa | Sokolovská 1345, 69801 Veselí nad Moravou |
Člen výboru | Radim Sládek |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2014 do 4.8.2016 |
Adresa | Sokolovská 1346, 69801 Veselí nad Moravou |
Místopředseda výboru | Robert Tomčala |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2014 do 4.8.2016 |
Adresa | Sokolovská 1346, 69801 Veselí nad Moravou |
Předseda výboru | Ing. Petr Veverka |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2014 do 4.8.2016 |
Adresa | Sokolovská 1345, 69801 Veselí nad Moravou |
předseda výboru | Ing. Petr Veverka |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2009 do 3.5.2014 |
Adresa | Sokolovská 1345, 69801 Veselí nad Moravou |
místopředseda výboru | Robert Tomčala |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2009 do 3.5.2014 |
Adresa | Sokolovská 1346, 69801 Veselí nad Moravou |
člen výboru | Pavel Krakovský |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.2009 do 3.5.2014 |
Adresa | Chaloupky 580, 69801 Veselí nad Moravou |
člen výboru | Radek Mlýnek |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2009 do 1.9.2009 |
Adresa | Sokolovská 1344, 69801 Veselí nad Moravou |
IČO: | 28338391 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Sokolovská 1344-6, Veselí nad Moravou |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Hodonín |
Základní územní jednotka: | Veselí nad Moravou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 7. 5. 2009 |
Sídlo: | Sokolovská 1345, Veselí nad Moravou 69801 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |