Společenství vlastníků SNP 625 - 628 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků SNP 625 - 628 (27508102) je Společenství vlastníků jednotek. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 1. 2007 Společenství vlastníků SNP 625 - 628 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků SNP 625 - 628 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků SNP 625 - 628 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 18. 1. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3625 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27508102 | |
Jméno: | Společenství vlastníků bytových jednotek pro dům č.p. 625, 626, 627, 628 v ulici SNP, Litomyšlské Předměstí, ve Vysokém Mýtě | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 18.1.2007 |
Zapsána dne: | 18.1.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | SNP 628, Vysoké Mýto 56601, Česká republika | 18.1.2007 |
---|
místopředsedkyně výboru | Alena Šlézová |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.2016 |
Adresa | Polní 935, 56601 Vysoké Mýto |
předseda výboru | Milan Rejsa |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.2022 |
Adresa | Slov. nár. povstání 628, 56601 Vysoké Mýto |
člen výboru | Michal Jakl |
---|---|
Ve funkci | od 9.1.2023 |
Adresa | Slov. nár. povstání 628, 56601 Vysoké Mýto |
člen výboru | Jan Dostál |
---|---|
Ve funkci | od 16.1.2023 |
Adresa | Slov. nár. povstání 627, 56601 Vysoké Mýto |
člen výboru | Jiří Vopařil |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2023 |
Adresa | Slov. nár. povstání 625, 56601 Vysoké Mýto |
člen výboru | Jiří Vopařil |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2007 do 19.1.2023 |
Adresa | SNP 625, Vysoké Mýto |
člen výboru | Jan Dostál |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2007 do 16.1.2023 |
Adresa | SNP 627, Vysoké Mýto |
člen výboru | Michal Jakl |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2007 do 9.1.2023 |
Adresa | SNP 628, Vysoké Mýto |
předseda výboru | Milan Rejsa |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2007 do 13.11.2022 |
Adresa | SNP 628, Vysoké Mýto |
místopředsedkyně výboru | Alena Šlézová |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2014 do 6.5.2016 |
Adresa | Slov. nár. povstání 626, 56601 Vysoké Mýto |
místopředsedkyně výboru | Alena Šlézová |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2007 do 27.8.2014 |
Adresa | SNP 626, Vysoké Mýto |
IČO: | 27508102 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků SNP 625 - 628 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Ústí nad Orlicí |
Základní územní jednotka: | Vysoké Mýto |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 18. 1. 2007 |
Sídlo: | , |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |