Společenství vlastníků SNP 2090, Louny má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků SNP 2090, Louny (05484561) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Slovenského národního povstání 2090, 44001 Louny. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 10. 2016 Společenství vlastníků SNP 2090, Louny má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků SNP 2090, Louny nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků SNP 2090, Louny na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 21. 10. 2016 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 6830 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 05484561 | |
Jméno: | Společenství vlastníků SNP 2090, Louny | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 21.10.2016 |
Zapsána dne: | 21.10.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Slovenského národního povstání 2090, Louny 44001, Česká republika | 21.10.2016 |
---|
Předseda výboru | Veronika Vent |
---|---|
Ve funkci | od 4.7.2024 |
Adresa | Štefánikova 1894, 44001 Louny |
Místopředseda výboru | Pavel Macák |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2022 |
Adresa | Slovenského národního povstání 2090, 44001 Louny |
Člen výboru | Veronika Rudolfová |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2022 |
Adresa | Kosmonautů 2292, 44001 Louny |
Předseda výboru | Veronika Vernerová |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2022 do 4.7.2024 |
Adresa | Štefánikova 1894, 44001 Louny |
člen výboru | Pavel Macák |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2017 do 22.11.2022 |
Adresa | Slovenského národního povstání 2090, 44001 Louny |
místopředseda výboru | Veronika Vernerová |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2017 do 22.11.2022 |
Adresa | Štefánikova 1894, 44001 Louny |
Předseda výboru | Josefa Kleknerová |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2017 do 22.11.2022 |
Adresa | Slovenského národního povstání 2090, 44001 Louny |
člen výboru | Petra Víchová |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2016 do 6.12.2017 |
Adresa | Slovenského národního povstání 2090, 44001 Louny |
místopředseda výboru | Zdeněk Patrovský |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2016 do 6.12.2017 |
Adresa | Slovenského národního povstání 2090, 44001 Louny |
předseda výboru | Pavel Macák |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2016 do 6.12.2017 |
Adresa | Slovenského národního povstání 2090, 44001 Louny |
IČO: | 05484561 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků SNP 2090, Louny |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Louny |
Základní územní jednotka: | Louny |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 21. 10. 2016 |
Sídlo: | Slovenského národního povstání 2090, Louny 44001 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |