Společenství vlastníků Slunečná 18, 20, Hodonín má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Slunečná 18, 20, Hodonín (28328698) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Slunečná 3762/18, 69501 Hodonín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 3. 2009 Společenství vlastníků Slunečná 18, 20, Hodonín má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Slunečná 18, 20, Hodonín nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Slunečná 18, 20, Hodonín na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 14. 3. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 6943 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28328698 | |
Jméno: | Společenství pro dům Slunečná 18,20, Hodonín | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 14.3.2009 |
Zapsána dne: | 14.3.2009 | |
Stanovy společenství vlastníků byly schváleny shromážděním dne 3.11.2015. | 10.12.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Slunečná 3762/18, Hodonín 69501, Česká republika | 13.8.2015 |
---|
Předseda výboru | Ing. Zdeněk Oliverius |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.2021 |
Adresa | Slunečná 3762/18, 69501 Hodonín |
Místopředseda výboru | Ludmila Dyčková |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.2021 |
Adresa | Slunečná 3762/18, 69501 Hodonín |
Člen výboru | Karel Vojtíšek |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.2021 |
Adresa | Slunečná 3763/20, 69501 Hodonín |
člen výboru | Ludmila Dyčková |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2015 do 18.2.2021 |
Adresa | Slunečná 3762/18, 69501 Hodonín |
člen výboru | Karel Vojtíšek |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2015 do 18.2.2021 |
Adresa | Slunečná 3763/20, 69501 Hodonín |
předseda výboru | Ing. Zdeněk Oliverius |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2015 do 18.2.2021 |
Adresa | Slunečná 3762/18, 69501 Hodonín |
předseda výboru | Ludmila Dyčková |
---|---|
Ve funkci | od 14.3.2009 do 12.8.2015 |
Adresa | Slunečná 3762/18, 69501 Hodonín |
člen výboru | Jiří Novák |
---|---|
Ve funkci | od 14.3.2009 do 12.8.2015 |
Adresa | Slunečná 3762/18, 69501 Hodonín |
člen | Lenka Ingrová |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2010 do 12.8.2015 |
Adresa | Slunečná 3762/18, 69501 Hodonín |
člen | Oldřich Zelinka |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2010 do 12.8.2015 |
Adresa | Slunečná 3762/18, 69501 Hodonín |
člen | Karel Vojtíšek |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2010 do 12.8.2015 |
Adresa | Slunečná 3763/20, 69501 Hodonín |
člen výboru | Martin Ištvánek |
---|---|
Ve funkci | od 14.3.2009 do 23.3.2010 |
Adresa | Velkomoravská 28/233, 69618 Lužice |
IČO: | 28328698 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Slunečná 18, 20, Hodonín |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Hodonín |
Základní územní jednotka: | Hodonín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 14. 3. 2009 |
Sídlo: | Slunečná 3762/18, Hodonín 69501 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |