Společenství vlastníků Sloupenská 331, Skřivany má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Sloupenská 331, Skřivany (09788352) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Sloupenská 331, 50352 Skřivany. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2021 Společenství vlastníků Sloupenská 331, Skřivany má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Sloupenská 331, Skřivany nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Sloupenská 331, Skřivany na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 1. 1. 2021 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 7616 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 09788352 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Sloupenská 331, Skřivany | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 1.1.2021 |
Zapsána dne: | 1.1.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sloupenská 331, Skřivany 50352, Česká republika | 1.1.2021 |
---|
Místopředseda výboru | Jaroslava Víchová |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2023 |
Adresa | Zborovská 2183, 50801 Hořice |
Člen výboru | Milan Popik |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2023 |
Adresa | Sloupenská 331, 50352 Skřivany |
Předseda výboru | Ing. Radana Šubertová |
---|---|
Ve funkci | od 17.11.2022 do 11.12.2023 |
Adresa | V olšinách 1342/27, 10000 Praha |
Člen výboru | Jaroslava Víchová |
---|---|
Ve funkci | od 17.11.2022 do 11.12.2023 |
Adresa | Zborovská 2183, 50801 Hořice |
Místopředseda výboru | Martin Ornst |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.2023 do 11.12.2023 |
Adresa | Sloupenská 331, 50352 Skřivany |
Místopředseda výboru | Martin Ornst |
---|---|
Ve funkci | od 17.11.2022 do 22.2.2023 |
Adresa | Havlíčkova 64, 50401 Nový Bydžov |
Předseda výboru | Mgr. Karel Půš |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2021 do 17.11.2022 |
Adresa | 130, 50353 Sloupno |
Místopředseda výboru | Ing. Petr Izakovič |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2021 do 17.11.2022 |
Adresa | K Dehetníku 212/1, 50003 Hradec Králové |
Člen výboru | Martin Zahálka |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2021 do 17.11.2022 |
Adresa | 67, 50315 Hněvčeves |
IČO: | 09788352 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Sloupenská 331, Skřivany |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Hradec Králové |
Základní územní jednotka: | Skřivany |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 1. 1. 2021 |
Sídlo: | Sloupenská 331, Skřivany 50352 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |