Společenství vlastníků Slévačská čp. 1105, Praha 14 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Slévačská čp. 1105, Praha 14 (05297591) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Slévačská 1105/1e, 19800 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 8. 2016 Společenství vlastníků Slévačská čp. 1105, Praha 14 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Slévačská čp. 1105, Praha 14 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Slévačská čp. 1105, Praha 14 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 9. 8. 2016 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 17473 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 05297591 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Slévačská čp. 1105, Praha 14 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 9.8.2016 |
Zapsána dne: | 9.8.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Slévačská 1105/1e, Praha 19800, Česká republika | 9.8.2016 |
---|
Člen výboru | František Král |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2019 |
Adresa | Krylovecká 1105/3, 19800 Praha |
Předseda výboru | Michal Máj |
---|---|
Ve funkci | od 27.12.2021 |
Adresa | Krylovecká 1105/3, 19800 Praha |
Člen výboru | Tomáš Hrubý |
---|---|
Ve funkci | od 27.12.2021 |
Adresa | Slévačská 1105/1d, 19800 Praha |
Předseda | Michal Máj |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.2018 do 27.12.2021 |
Adresa | Krylovecká 1105/3, 19800 Praha |
místopředseda | Markéta Macková |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2018 do 27.12.2021 |
Adresa | K. H. Máchy 1205/4, 79201 Bruntál |
Člen výboru | František Král |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2017 do 1.11.2019 |
Adresa | Na Šafránce 1804/26, 10100 Praha |
místopředseda | Markéta Skopalová |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2016 do 27.6.2018 |
Adresa | K. H. Máchy 1205/4, 79201 Bruntál |
místopředseda | Markéta Skopalová |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2016 do 27.6.2018 |
Adresa | K. H. Máchy 1205/4, 79201 Bruntál |
Předseda | Michal Máj |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2016 do 12.5.2018 |
Adresa | 68, 25001 Zápy |
Předseda | Michal Máj |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2016 do 12.5.2018 |
Adresa | 68, 25001 Zápy |
člen | Jarmila Bařinová |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2016 do 1.12.2017 |
Adresa | Rezlerova 293, 10900 Praha |
člen | Jarmila Bařinová |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2016 do 1.12.2017 |
Adresa | Rezlerova 293, 10900 Praha |
IČO: | 05297591 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Slévačská čp. 1105, Praha 14 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 14 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 15. 5. 2015 |
Sídlo: | Slévačská 1105/1e, Praha 19800 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |