Společenství vlastníků Slavíčkova 1874/20 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Slavíčkova 1874/20 (26855135) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Slavíčkova 1874/20, 70200 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 3. 2005 Společenství vlastníků Slavíčkova 1874/20 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Slavíčkova 1874/20 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Slavíčkova 1874/20 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 18. 3. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4358 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26855135 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Slavíčkova 1874/20 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 18.3.2005 |
Zapsána dne: | 18.3.2005 | |
Den vzniku společenství: 4.2.2004 | 18.3.2005 - 7.5.2013 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 18.3.2005 - 25.7.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Slavíčkova 1874/20, Ostrava 70200, Česká republika | 7.5.2013 |
---|
předseda výboru | Marek Kubík |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2023 |
Adresa | Slavíčkova 1874/20, 70200 Ostrava |
místopředseda výboru | David Honkyš |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2023 |
Adresa | Slavíčkova 1874/20, 70200 Ostrava |
člen výboru | Zdeněk Horkel |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2023 |
Adresa | Panský Důl 421, 73923 Stará Ves nad Ondřejnicí |
člen výboru | Bc. David Honkyš |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2015 do 2.3.2023 |
Adresa | Slavíčkova 1874/20, 70200 Ostrava |
místopředseda výboru | Ing. Marek Kubík |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2017 do 2.3.2023 |
Adresa | Slavíčkova 1874/20, 70200 Ostrava |
předseda výboru | Jarmila Dvorská |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2017 do 2.3.2023 |
Adresa | Křížkovského 744/26, 71200 Ostrava |
předseda výboru | Jarmila Dvorská |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2013 do 25.7.2017 |
Adresa | Křížkovského 744/26, 71200 Ostrava |
místopředseda výboru | Marek Kubík |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2015 do 25.7.2017 |
Adresa | Slavíčkova 1874/20, 70200 Ostrava |
předseda výboru | Jarmila Dvorská |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2013 do 25.7.2017 |
Adresa | Křížkovského 744/26, 71200 Ostrava |
místopředseda výboru | Marek Kubík |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2015 do 25.7.2017 |
Adresa | Slavíčkova 1874/20, 70200 Ostrava |
člen výboru | Jan Drozd |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2013 do 25.11.2015 |
Adresa | Slavíčkova 1874/20, 70200 Ostrava |
místopředseda výboru | Marek Kubík |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2013 do 24.2.2015 |
Adresa | Křižíkova 2849/8, 70200 Ostrava |
předseda výboru | Ing. Tomáš Dobrý |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2005 do 7.5.2013 |
Adresa | Slavíčkova 1874/20, 70200 Ostrava |
místopředseda výboru | Kateřina Dorňaková |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2005 do 7.5.2013 |
Adresa | Slavíčkova 1874/20, 70200 Ostrava |
člen výboru | Zdeňka Praisová |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2005 do 7.5.2013 |
Adresa | Slavíčkova 1874/20, 70200 Ostrava |
IČO: | 26855135 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Slavíčkova 1874/20 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Moravská Ostrava a Přívoz |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 18. 3. 2005 |
Sídlo: | Slavíčkova 1874/20, Ostrava 70200 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |