Společenství vlastníků Sladovnická 226, 227, Rokycany má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Sladovnická 226, 227, Rokycany (72549149) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Sladovnická 226, 33701 Rokycany. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 10. 2011 Společenství vlastníků Sladovnická 226, 227, Rokycany má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Sladovnická 226, 227, Rokycany nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Sladovnická 226, 227, Rokycany na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 28. 10. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 6637 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 72549149 | |
Jméno: | Společenství pro dům Sladovnická 226, 227, Rokycany | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 28.10.2011 |
Zapsána dne: | 28.10.2011 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 28.10.2011 - 25.1.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sladovnická 226, Rokycany 33701, Česká republika | 25.1.2017 |
---|
Předseda výboru | Dana Mužíková |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2022 |
Adresa | Sladovnická 227, 33701 Rokycany |
Člen výboru | Ing. Jiří Maleček |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2022 |
Adresa | Sladovnická 226, 33701 Rokycany |
Člen výboru | Ing. Jiří Vavřička |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2022 |
Adresa | Sladovnická 227, 33701 Rokycany |
Člen výboru | Ing. Jiří Vavřička |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2017 do 29.4.2022 |
Adresa | Sladovnická 227, 33701 Rokycany |
Člen výboru | Ing. Jiří Maleček |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2017 do 29.4.2022 |
Adresa | Sladovnická 226, 33701 Rokycany |
Předseda výboru | Dana Mužíková |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2017 do 29.4.2022 |
Adresa | Sladovnická 227, 33701 Rokycany |
místopředseda výboru | Ing. Jiří Maleček |
---|---|
Ve funkci | od 28.10.2011 do 25.1.2017 |
Adresa | Soukenická 451, 33701 Rokycany |
člen výboru | Martina Wuchterlová |
---|---|
Ve funkci | od 28.10.2011 do 25.1.2017 |
Adresa | Komenského 1245, 33401 Přeštice |
předseda výboru | Dana Mužíková |
---|---|
Ve funkci | od 28.10.2011 do 25.1.2017 |
Adresa | V Sadu 904, 33701 Rokycany |
IČO: | 72549149 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Sladovnická 226, 227, Rokycany |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Rokycany |
Základní územní jednotka: | Rokycany |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 14. 7. 2011 |
Sídlo: | Sladovnická 226, Rokycany 33701 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |