Společenství vlastníků Sládkova 434/2 v Ústí nad Labem má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Sládkova 434/2 v Ústí nad Labem (25437674) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Sládkova 434/2, 40001 Ústí nad Labem. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 11. 2001 Společenství vlastníků Sládkova 434/2 v Ústí nad Labem má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Sládkova 434/2 v Ústí nad Labem nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Sládkova 434/2 v Ústí nad Labem na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 16. 11. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 928 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25437674 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Sládkova 434/2 v Ústí nad Labem | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 16.11.2001 |
Zapsána dne: | 16.11.2001 | |
Den vzniku společenství 1. 7. 2000 | 16.11.2001 - 27.1.2022 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sládkova 434/2, Ústí nad Labem 40001, Česká republika | 16.11.2001 |
---|
Předseda výboru | Přemysl Jarolímek |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2022 |
Adresa | Sládkova 434/2, 40001 Ústí nad Labem |
Místopředseda výboru | Jan Nerad |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2022 |
Adresa | Sládkova 434/2, 40001 Ústí nad Labem |
Místopředseda | Ing. Přemysl Jarolímek |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2014 do 27.1.2022 |
Adresa | Sládkova 434/2, 40001 Ústí nad Labem |
Člen | Dana Valjentová |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2014 do 27.1.2022 |
Adresa | Sládkova 434/2, 40001 Ústí nad Labem |
Předseda | MUDr. Miroslav Rejzek |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2014 do 27.1.2022 |
Adresa | Sládkova 434/2, 40001 Ústí nad Labem |
Předseda výboru | Vojtěch Kulich |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2009 do 6.8.2014 |
Adresa | Sládkova 434/2, Ústí nad Labem |
Místopředseda výboru | Radek Barták |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2009 do 6.8.2014 |
Adresa | Sládkova 434/2, Ústí nad Labem |
Člen výboru | Dana Valjentová |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2009 do 6.8.2014 |
Adresa | Sládkova 434/2, Ústí nad Labem |
Člen | Marie Rottenbornová |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2004 do 29.7.2009 |
Adresa | Na Popluží 733/4, Ústí nad Labem |
Člen | Radek Barták |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2004 do 29.7.2009 |
Adresa | Sládkova 434/2, Ústí nad Labem |
Místopředseda | Vojtěch Kulich |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2004 do 29.7.2009 |
Adresa | Sládkova 434/2, Ústí nad Labem |
Předseda | Zdeňka Kuželková |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2004 do 29.7.2009 |
Adresa | Sládkova 434/2, Ústí nad Labem |
předseda | Zdeňka Kuželková |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2001 do 13.5.2004 |
Adresa | Sládkova 434/2, Ústí nad Labem |
místopředseda | Marie Rottenbornová |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2001 do 13.5.2004 |
Adresa | Na Popluží 733/4, Ústí nad Labem |
člen | Radek Barták |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2001 do 13.5.2004 |
Adresa | Sládkova 434/2, Ústí nad Labem |
IČO: | 25437674 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Sládkova 434/2 v Ústí nad Labem |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Ústí nad Labem |
Základní územní jednotka: | Ústí nad Labem-město |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 16. 11. 2001 |
Sídlo: | Sládkova 434/2, Ústí nad Labem 40001 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |