Společenství vlastníků Skopalíkova 13, Brno má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Skopalíkova 13, Brno (02864584) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Skopalíkova 3575/13, 61500 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 4. 2014 Společenství vlastníků Skopalíkova 13, Brno má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Skopalíkova 13, Brno nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Skopalíkova 13, Brno na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 8. 4. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 10609 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 02864584 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Skopalíkova 13, Brno | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 8.4.2014 |
Zapsána dne: | 8.4.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 8.4.2014 - 13.5.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Skopalíkova 3575/13, Brno 61500, Česká republika | 8.4.2014 |
---|
Předseda výboru | Ing. Jana Braunerová DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2023 |
Adresa | Skopalíkova 3575/13, 61500 Brno |
Místopředseda výboru | Bc. Petr Kratochvíla |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2023 |
Adresa | Skopalíkova 3575/13, 61500 Brno |
Člen výboru | Mgr. Jitka Slováková |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2023 |
Adresa | Skopalíkova 3575/13, 61500 Brno |
Člen výboru | Mgr. Jitka Slováková |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2017 do 26.7.2023 |
Adresa | Skopalíkova 3575/13, 61500 Brno |
Předseda výboru | Ing. Jana Braunerová DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.2019 do 26.7.2023 |
Adresa | Skopalíkova 3575/13, 61500 Brno |
Místopředseda výboru | Bc. Petr Kratochvíla |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.2019 do 26.7.2023 |
Adresa | Skopalíkova 3575/13, 61500 Brno |
Místopředseda výboru | Pavel Mandát |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.2014 do 11.6.2019 |
Adresa | Skopalíkova 3575/13, 61500 Brno |
Předseda výboru | Ing. Jana Braunerová DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2017 do 11.6.2019 |
Adresa | Skopalíkova 3575/13, 61500 Brno |
Předseda výboru | Jana Braunerová DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.2014 do 8.7.2017 |
Adresa | Skopalíkova 3575/13, 61500 Brno |
člen výboru | Dagmar Smetanová |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2015 do 8.7.2017 |
Adresa | Skopalíkova 3575/13, 61500 Brno |
Člen výboru | Mgr. Jitka Slováková |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.2014 do 13.5.2015 |
Adresa | Skopalíkova 3575/13, 61500 Brno |
IČO: | 02864584 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Skopalíkova 13, Brno |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Židenice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 8. 4. 2014 |
Sídlo: | Skopalíkova 3575/13, Brno 61500 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |