Společenství vlastníků Školská 440 Karviná-Ráj má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Školská 440 Karviná-Ráj (25909983) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Školská 440/30, 73401 Karviná. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 7. 2002 Společenství vlastníků Školská 440 Karviná-Ráj má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Školská 440 Karviná-Ráj nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Školská 440 Karviná-Ráj na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 4. 7. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1637 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25909983 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 440 v Karviné-Ráji | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 4.7.2002 |
Zapsána dne: | 4.7.2002 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 4.7.2002 - 19.7.2016 | |
Den vzniku společenství: 2.1.2002 | 4.7.2002 - 19.7.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Školská 440/30, Karviná 73401, Česká republika | 19.7.2016 |
---|
předseda výboru | Vladislav Guziurek |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2022 |
Adresa | Školská 440/30, 73401 Karviná |
místopředseda výboru | Eva Štefanovská |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2022 |
Adresa | Školská 440/30, 73401 Karviná |
člen výboru | Roman Strzondala |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2022 |
Adresa | 12, 73998 Mosty u Jablunkova |
člen výboru | Liduška Ládrová |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2016 do 15.6.2022 |
Adresa | Školská 440/30, 73401 Karviná |
místopředseda výboru | Eva Štefanovská |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2016 do 15.6.2022 |
Adresa | Školská 440/30, 73401 Karviná |
předseda výboru | Vladislav Guziurek |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2016 do 15.6.2022 |
Adresa | Školská 440/30, 73401 Karviná |
místopředseda výboru | Alfons Pavlík |
---|---|
Ve funkci | od 4.7.2002 do 19.7.2016 |
Adresa | Školská 440, Karviná |
člen výboru | Liduška Ládrová |
---|---|
Ve funkci | od 4.7.2002 do 19.7.2016 |
Adresa | Školská 440, Karviná |
předseda výboru | Vladislav Guziurek |
---|---|
Ve funkci | od 4.7.2002 do 19.7.2016 |
Adresa | Školská 440, Karviná |
IČO: | 25909983 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Školská 440 Karviná-Ráj |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Karviná |
Základní územní jednotka: | Karviná |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 4. 7. 2002 |
Sídlo: | Školská 440/30, Karviná 73401 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |