Společenství vlastníků Skalice nad Svitavou č.p. 154 a 155 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Skalice nad Svitavou č.p. 154 a 155 (27689441) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 154, 67901 Skalice nad Svitavou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 6. 2006 Společenství vlastníků Skalice nad Svitavou č.p. 154 a 155 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Skalice nad Svitavou č.p. 154 a 155 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Skalice nad Svitavou č.p. 154 a 155 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 15. 6. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5195 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27689441 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p.154 a 155 Skalice nad Svitavou | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 15.6.2006 |
Zapsána dne: | 15.6.2006 | |
Dne 21.11.2016 schválilo shromáždění vlastníků změnu stanov společenství, přizpůsobilo dle ust. § 3041 odst. 2 občanského zákoníku svoje stanovy aktuální právní úpravě. | 9.1.2018 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 154, Skalice nad Svitavou 67901, Česká republika | 12.10.2016 |
---|
Předseda výboru | Ing. Jan Konec |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2022 |
Adresa | 154, 67901 Skalice nad Svitavou |
Místopředseda výboru | Mgr. Markéta Pásková |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2022 |
Adresa | 154, 67901 Skalice nad Svitavou |
Člen výboru | Bc. Zdeněk Staněk |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2022 |
Adresa | 154, 67901 Skalice nad Svitavou |
předseda výboru | Mgr. Markéta Pásková |
---|---|
Ve funkci | od 9.1.2018 do 7.5.2022 |
Adresa | 154, 67901 Skalice nad Svitavou |
místopředseda výboru | Ing. Jan Konec |
---|---|
Ve funkci | od 9.1.2018 do 7.5.2022 |
Adresa | 154, 67901 Skalice nad Svitavou |
člen výboru | Věra Valnohová |
---|---|
Ve funkci | od 9.1.2018 do 7.5.2022 |
Adresa | 155, 67901 Skalice nad Svitavou |
místopředseda výboru | Věra Valnohová |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2015 do 9.1.2018 |
Adresa | 155, 67901 Skalice nad Svitavou |
člen výboru | Vlasta Grenarová |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2015 do 9.1.2018 |
Adresa | 155, 67901 Skalice nad Svitavou |
předseda výboru | Arnošt Špidla |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2015 do 9.1.2018 |
Adresa | 154, 67901 Skalice nad Svitavou |
předseda výboru | Arnošt Špidla |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2015 do 9.1.2018 |
Adresa | 154, 67901 Skalice nad Svitavou |
místopředseda výboru | Věra Valnohová |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2015 do 9.1.2018 |
Adresa | 155, 67901 Skalice nad Svitavou |
člen výboru | Vlasta Grenarová |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2015 do 9.1.2018 |
Adresa | 155, 67901 Skalice nad Svitavou |
člen výboru | Vlasta Grenarová |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2012 do 5.11.2015 |
Adresa | 155, 67901 Skalice nad Svitavou |
místopředseda výboru | Věra Valnohová |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2012 do 5.11.2015 |
Adresa | 155, 67901 Skalice nad Svitavou |
předseda výboru | Arnošt Špidla |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2012 do 5.11.2015 |
Adresa | 154, 67901 Skalice nad Svitavou |
předseda výboru | Jaroslav Čuřík |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2006 do 20.3.2012 |
Adresa | 154, 67901 Skalice nad Svitavou |
místopředseda výboru | Eliška Vdoviaková |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2006 do 20.3.2012 |
Adresa | 154, 67901 Skalice nad Svitavou |
člen výboru | Marie Skoumalová |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2006 do 20.3.2012 |
Adresa | 154, 67901 Skalice nad Svitavou |
IČO: | 27689441 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Skalice nad Svitavou č.p. 154 a 155 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Blansko |
Základní územní jednotka: | Skalice nad Svitavou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 15. 6. 2006 |
Sídlo: | 154, Skalice nad Svitavou 67901 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |