Společenství vlastníků Sídliště 325, Moravský Krumlov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Sídliště 325, Moravský Krumlov (02141965) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Sídliště 325, 67201 Moravský Krumlov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 10. 2013 Společenství vlastníků Sídliště 325, Moravský Krumlov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Sídliště 325, Moravský Krumlov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Sídliště 325, Moravský Krumlov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 12. 10. 2013 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 10214 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 02141965 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Sídliště 325, Moravský Krumlov | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 12.10.2013 |
Zapsána dne: | 12.10.2013 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sídliště 325, Moravský Krumlov 67201, Česká republika | 12.10.2013 |
---|
předseda výboru | Martina Rozmahelová |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2024 |
Adresa | Sídliště 325, 67201 Moravský Krumlov |
člen výboru | Kateřina Bukačová |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2024 |
Adresa | Sídliště 325, 67201 Moravský Krumlov |
člen výboru | Pavla Červinková |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2024 |
Adresa | Sídliště 325, 67201 Moravský Krumlov |
člen výboru | Kateřina Bukačová |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2019 do 31.8.2024 |
Adresa | Sídliště 325, 67201 Moravský Krumlov |
předseda výboru | Martina Rozmahelová |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2019 do 31.8.2024 |
Adresa | Sídliště 325, 67201 Moravský Krumlov |
člen výboru | Pavla Červinková |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2019 do 31.8.2024 |
Adresa | Sídliště 325, 67201 Moravský Krumlov |
člen výboru | Martina Rozmahelová |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2019 do 20.11.2019 |
Adresa | Sídliště 325, 67201 Moravský Krumlov |
Předseda výboru | Ing. Stanislav Galatík |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2019 do 20.11.2019 |
Adresa | 1376, 67201 Moravský Krumlov |
člen výboru | Ludmila Wechová |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2013 do 6.4.2019 |
Adresa | Růžová 152, 67201 Moravský Krumlov |
předseda výboru | Stanislav Galatík |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2013 do 6.4.2019 |
Adresa | 1376, 67201 Moravský Krumlov |
člen výboru | Martina Rozmahelová |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2013 do 6.4.2019 |
Adresa | Sídliště 325, 67201 Moravský Krumlov |
IČO: | 02141965 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Sídliště 325, Moravský Krumlov |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Znojmo |
Základní územní jednotka: | Moravský Krumlov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 12. 10. 2013 |
Sídlo: | Sídliště 325, Moravský Krumlov 67201 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |