Společenství vlastníků Sídliště 233, Heřmanova Huť má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Sídliště 233, Heřmanova Huť (26340593) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Sídliště 233, 33024 Heřmanova Huť. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 12. 2001 Společenství vlastníků Sídliště 233, Heřmanova Huť má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Sídliště 233, Heřmanova Huť nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Sídliště 233, Heřmanova Huť na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 28. 12. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1326 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26340593 | |
Jméno: | Společenství Sídliště 233, Heřmanova Huť | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 28.12.2001 |
Zapsána dne: | 28.12.2001 | |
Orgány společenství: | 5.4.2013 - 5.4.2019 | |
- shromáždění vlastníků jednotek | 5.4.2013 - 5.4.2019 | |
- výbor společenství | 5.4.2013 - 5.4.2019 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sídliště 233, Heřmanova Huť 33024, Česká republika | 17.3.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Sídliště 233, Heřmanova Huť 33024, Česká republika | 28.12.2001 - 17.3.2016 |
Předseda výboru | Mgr. et Bc. Gabriela Hosmanová |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2024 |
Adresa | Sídliště 233, 33024 Heřmanova Huť |
Místopředseda výboru | Jaroslav Hejl |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2024 |
Adresa | Sídliště 233, 33024 Heřmanova Huť |
Člen výboru | Marek Suchý |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2024 |
Adresa | Nová 160, 33023 Heřmanova Huť |
Člen výboru | Marek Suchý |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2021 do 3.5.2024 |
Adresa | Nová 160, 33023 Heřmanova Huť |
Předseda výboru | Iveta Bultmanová |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.2019 do 3.5.2024 |
Adresa | Sídliště 233, 33024 Heřmanova Huť |
Místopředseda výboru | Jaroslav Hejl |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.2019 do 3.5.2024 |
Adresa | Sídliště 233, 33024 Heřmanova Huť |
Člen výboru | Marek Suchý |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.2019 do 20.8.2021 |
Adresa | Sídliště 233, 33024 Heřmanova Huť |
místopředseda výboru | Jaroslav Hejl |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.2013 do 5.4.2019 |
Adresa | Sídliště 233, 33024 Heřmanova Huť |
člen výboru | František Jodl |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.2013 do 5.4.2019 |
Adresa | Sídliště 233, 33024 Heřmanova Huť |
předseda výboru | Marek Suchý |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.2013 do 5.4.2019 |
Adresa | Sídliště 233, 33024 Heřmanova Huť |
člen výboru | Mgr. Václava Rybárová |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.2007 do 5.4.2013 |
Adresa | Sídliště 233, 33024 Heřmanova Huť |
předseda výboru | Tomáš Hubinger |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.2007 do 5.4.2013 |
Adresa | Sídliště 233, 33024 Heřmanova Huť |
místopředseda výboru | Jaroslav Hejl |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.2007 do 5.4.2013 |
Adresa | Sídliště 233, 33024 Heřmanova Huť |
Předseda výboru | Slavomír Hák |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2001 do 26.4.2007 |
Adresa | Sídliště 233, 33024 Heřmanova Huť |
Místopředseda výboru | Jaroslav Hejl |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2001 do 26.4.2007 |
Adresa | Sídliště 233, 33024 Heřmanova Huť |
Člen výboru | Gabriela Jodlová |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2001 do 26.4.2007 |
Adresa | Sídliště 233, 33024 Heřmanova Huť |
IČO: | 26340593 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Sídliště 233, Heřmanova Huť |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Plzeň-sever |
Základní územní jednotka: | Heřmanova Huť |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 28. 12. 2001 |
Sídlo: | Sídliště 233, Heřmanova Huť 33024 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |