Společenství vlastníků sídl. Svobody 13/44-46 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků sídl. Svobody 13/44-46 (27665674) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese sídl. Svobody 3544/45, 79601 Prostějov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 11. 2005 Společenství vlastníků sídl. Svobody 13/44-46 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků sídl. Svobody 13/44-46 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků sídl. Svobody 13/44-46 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 7. 11. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4838 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27665674 | |
Jméno: | Společenství sídl. Svobody bl. 13 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 7.11.2005 |
Zapsána dne: | 7.11.2005 | |
společenství vzniklo podle § 9 odst. 4. zákona č. 72/1994 Sb. dne 1.6.2005 | 7.11.2005 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | sídl. Svobody 3544/45, Prostějov 79601, Česká republika | 7.11.2005 |
---|
předseda výboru | Ivo Kmecík |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2019 |
Adresa | sídl. Svobody 3544/45, 79601 Prostějov |
místopředseda výboru | Helena Chalánková |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2019 |
Adresa | sídl. Svobody 3543/44, 79601 Prostějov |
člen výboru | František Skládal |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2024 |
Adresa | Belgická 4164/4, 79604 Prostějov |
člen výboru | František Skládal |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2019 do 4.5.2024 |
Adresa | sídl. Svobody 3544/45, 79601 Prostějov |
Předseda výboru | Ivo Kmecík |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2013 do 5.1.2019 |
Adresa | sídl. Svobody 3544/45, 79601 Prostějov |
Místopředseda výboru | Helena Chalánková |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2013 do 5.1.2019 |
Adresa | sídl. Svobody 3543/44, 79601 Prostějov |
Člen výboru | František Skládal |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2013 do 5.1.2019 |
Adresa | sídl. Svobody 3544/45, 79601 Prostějov |
člen výboru společenství | Jaroslav Palatý |
---|---|
Ve funkci | od 17.1.2012 do 7.5.2013 |
Adresa | sídl. Svobody 3543/44, 79601 Prostějov |
předseda výboru společenství | Aleš Kvapil |
---|---|
Ve funkci | od 17.1.2012 do 7.5.2013 |
Adresa | sídl. Svobody 3544/45, 79601 Prostějov |
místopředseda výboru společenství | Ivo Kmecík |
---|---|
Ve funkci | od 17.1.2012 do 7.5.2013 |
Adresa | sídl. Svobody 3544/45, 79601 Prostějov |
předseda výboru společenství | Aleš Kvapil |
---|---|
Ve funkci | od 7.11.2005 do 17.1.2012 |
Adresa | Sídl.svobody , Prostějov |
místopředseda výboru společenství | Ivo Kmecík |
---|---|
Ve funkci | od 7.11.2005 do 17.1.2012 |
Adresa | Sídl.svobody , Prostějov |
člen výboru společenství | Dana Starová |
---|---|
Ve funkci | od 7.11.2005 do 17.1.2012 |
Adresa | Sídl.svobody , Prostějov |
IČO: | 27665674 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků sídl. Svobody 13/44-46 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Prostějov |
Základní územní jednotka: | Prostějov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 7. 11. 2005 |
Sídlo: | sídl. Svobody 3544/45, Prostějov 79601 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |