Společenství vlastníků S. K. Neumanna 536, Stochov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků S. K. Neumanna 536, Stochov (28187628) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese S. K. Neumanna 536, 27303 Stochov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 12. 2007 Společenství vlastníků S. K. Neumanna 536, Stochov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků S. K. Neumanna 536, Stochov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků S. K. Neumanna 536, Stochov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 6. 12. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 8290 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28187628 | |
Jméno: | Společenství pro dům čp. 536, ulice S.K.Neumanna, Stochov | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 6.12.2007 |
Zapsána dne: | 6.12.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | S. K. Neumanna 536, Stochov 27303, Česká republika | 12.12.2020 |
---|---|---|
Adresa: | S. K. Neumanna 536, Stochov 27303, Česká republika | 6.12.2007 - 12.12.2020 |
Místopředseda výboru | Markéta Krombholzová |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2024 |
Adresa | Děčínská 3223, 27201 Kladno |
Předseda výboru | Iveta Martínková |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2023 |
Adresa | S. K. Neumanna 536, 27303 Stochov |
Člen výboru | Leoš Tejkl |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2023 |
Adresa | V Zátiší 1511, 27351 Unhošť |
Místopředseda výboru | Markéta Krombholzová |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2023 do 8.3.2024 |
Adresa | Mostecká 3183, 27201 Kladno |
Předseda výboru | Robert Hlušička |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2021 do 28.12.2023 |
Adresa | Přistoupimská 431/5, 10800 Praha |
Člen výboru | Ljudmyla Prokofyeva |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2022 do 28.12.2023 |
Adresa | S. K. Neumanna 536, 27303 Stochov |
Člen výboru | Iveta Martínková |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2020 do 28.12.2023 |
Adresa | S. K. Neumanna 536, 27303 Stochov |
Místopředseda výboru | David Brezík |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2020 do 22.10.2022 |
Adresa | S. K. Neumanna 536, 27303 Stochov |
Předseda výboru | Robert Hlušička |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2020 do 22.12.2021 |
Adresa | Ve dvojdomkách 296, 27303 Stochov |
místopředseda výboru | David Brezík |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2016 do 12.12.2020 |
Adresa | S. K. Neumanna 536, 27303 Stochov |
člen výboru | Iveta Martínková |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2016 do 12.12.2020 |
Adresa | S. K. Neumanna 536, 27303 Stochov |
předseda výboru | Robert Hlušička |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2016 do 12.12.2020 |
Adresa | Ve dvojdomkách 296, 27303 Stochov |
člen výboru | David Brezík |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.2014 do 4.2.2016 |
Adresa | S. K. Neumanna 536, 27303 Stochov |
člen výboru | Iveta Martínková |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.2014 do 4.2.2016 |
Adresa | S. K. Neumanna 536, 27303 Stochov |
předseda výboru | Robert Hlušička |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2014 do 4.2.2016 |
Adresa | Ve dvojdomkách 296, 27303 Stochov |
předseda výboru | Robert Hlušička |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.2014 do 23.7.2014 |
Adresa | S. K. Neumanna 536, 27303 Stochov |
člen výboru | Iveta Martínková |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2008 do 30.1.2014 |
Adresa | S. K. Neumanna 536, 27303 Stochov |
člen výboru | Zuzana Macíková |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2007 do 30.1.2014 |
Adresa | S. K. Neumanna 536, 27303 Stochov |
předseda výboru | Robert Hlušička |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2007 do 30.1.2014 |
Adresa | S. K. Neumanna 536, 27303 Stochov |
člen výboru | Daniel Skrčený |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2007 do 4.4.2008 |
Adresa | Mírové náměstí 262, 27303 Stochov |
IČO: | 28187628 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků S. K. Neumanna 536, Stochov |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Kladno |
Základní územní jednotka: | Stochov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 6. 12. 2007 |
Sídlo: | S. K. Neumanna 536, Stochov 27303 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |