Společenství vlastníků Rotalova 678/18, Brno - Husovice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Rotalova 678/18, Brno - Husovice (09132996) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Rotalova 678/18, 61400 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 5. 2020 Společenství vlastníků Rotalova 678/18, Brno - Husovice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Rotalova 678/18, Brno - Husovice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Rotalova 678/18, Brno - Husovice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 4. 5. 2020 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 13458 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 09132996 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Rotalova 678/18, Brno - Husovice | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 4.5.2020 |
Zapsána dne: | 4.5.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Rotalova 678/18, Brno 61400, Česká republika | 4.5.2020 |
---|
místopředseda výboru | Ing. Vojtěch Weiss |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2022 |
Adresa | 254, 66405 Velatice |
člen výboru | Martin Chudý |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2020 |
Adresa | Helsinská 2628/13 , 04013 Košice |
předseda výboru | Ing. Jakub Žalman |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2021 |
Adresa | Rotalova 678/18, 61400 Brno |
místopředseda výboru | Ing. Vojtěch Weiss |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2022 do 17.9.2022 |
Adresa | Mošnova 617/25, 61500 Brno |
místopředseda výboru | Ing. Vojtěch Weiss |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2020 do 3.5.2022 |
Adresa | Rotalova 678/18, 61400 Brno |
předseda výboru | Ing. Jakub Žalman |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2020 do 25.2.2021 |
Adresa | Neužilova 688/2, 62500 Brno |
IČO: | 09132996 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Rotalova 678/18, Brno - Husovice |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-sever |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 4. 5. 2020 |
Sídlo: | Rotalova 678/18, Brno 61400 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |