Společenství vlastníků Riegrova 45,47,49, Břeclav má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Riegrova 45,47,49, Břeclav (27716473) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Riegrova 876/45, 69002 Břeclav. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 1. 2007 Společenství vlastníků Riegrova 45,47,49, Břeclav má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Riegrova 45,47,49, Břeclav nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Riegrova 45,47,49, Břeclav na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 30. 1. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5545 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27716473 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Riegrova 45,47,49, Břeclav | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 30.1.2007 |
Zapsána dne: | 30.1.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Riegrova 876/45, Břeclav 69002, Česká republika | 6.6.2018 |
---|
předseda výboru | Ing. Hana Sklenářová |
---|---|
Ve funkci | od 14.9.2023 |
Adresa | Mládežnická 671/4, 69002 Břeclav |
člen výboru | Mgr. Tomáš Weissmann |
---|---|
Ve funkci | od 14.9.2023 |
Adresa | Riegrova 1009/49, 69002 Břeclav |
člen výboru | Veronika Damborská |
---|---|
Ve funkci | od 14.9.2023 |
Adresa | Záhumní 709, 69102 Velké Bílovice |
člen výboru | Martin Brhel |
---|---|
Ve funkci | od 14.9.2023 |
Adresa | Riegrova 877/47, 69002 Břeclav |
předseda výboru | Stanislav Kašpar |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2020 do 14.9.2023 |
Adresa | 35, 59457 Vidonín |
člen výboru | Zdeněk Veselý |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.2018 do 14.9.2023 |
Adresa | Riegrova 877/47, 69002 Břeclav |
člen výboru | Veronika Damborská |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.2018 do 14.9.2023 |
Adresa | Záhumní 709, 69102 Velké Bílovice |
předseda výboru | Milena Schelleová |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.2019 do 4.4.2020 |
Adresa | Riegrova 1009/49, 69002 Břeclav |
předseda výboru | Kamil Osička |
---|---|
Ve funkci | od 8.2.2019 do 20.2.2019 |
Adresa | Na Aleji 911, 69102 Velké Bílovice |
předseda výboru | Kamil Osička |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.2018 do 8.2.2019 |
Adresa | Riegrova 1009/49, 69002 Břeclav |
místopředseda výboru | Vladislava Kubátová |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2013 do 6.6.2018 |
Adresa | Riegrova 877/47, 69002 Břeclav |
Kamil Osička | |
Ve funkci | od 4.5.2013 do 6.6.2018 |
Adresa | Riegrova 1009/49, 69002 Břeclav |
předseda výboru | Roman Forman |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.2018 do 6.6.2018 |
Adresa | Palackého 574/25, 69145 Podivín |
předseda výboru | Roman Forman |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2013 do 30.3.2018 |
Adresa | Riegrova 1009/49, 69002 Břeclav |
místopředseda výboru | Roman Forman |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.2007 do 4.5.2013 |
Adresa | Riegrova 1009/49, 69002 Břeclav |
předseda výboru | Jana Kolajová |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.2007 do 4.5.2013 |
Adresa | Riegrova 876/45, 69002 Břeclav |
člen výboru | Milena Schelleová |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.2007 do 4.5.2013 |
Adresa | Riegrova 1009/46, 69002 Břeclav |
člen výboru | Miloslava Kudlíková |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.2007 do 4.5.2013 |
Adresa | Riegrova 877/47, 69002 Břeclav |
člen výboru | Radek Darmovzal |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.2007 do 4.5.2013 |
Adresa | Nádražní 972/95, 69002 Břeclav |
IČO: | 27716473 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Riegrova 45,47,49, Břeclav |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Břeclav |
Základní územní jednotka: | Břeclav |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 30. 1. 2007 |
Sídlo: | Riegrova 876/45, Břeclav 69002 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |