Společenství vlastníků Riegerova 34 Cheb má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Riegerova 34 Cheb (29161142) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Riegerova 1071/34, 35002 Cheb. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 10. 2012 Společenství vlastníků Riegerova 34 Cheb má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Riegerova 34 Cheb nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Riegerova 34 Cheb na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 20. 10. 2012 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 6953 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29161142 | |
Jméno: | Společenství Riegerova 34 Cheb | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 20.10.2012 |
Zapsána dne: | 20.10.2012 | |
shromáždění vlastníků jednotek | 20.10.2012 | |
výbor společenství | 20.10.2012 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Riegerova 1071/34, Cheb 35002, Česká republika | 20.10.2012 |
---|
místopředseda výboru | Iveta Čeloudová |
---|---|
Ve funkci | od 28.3.2017 |
Adresa | Riegerova 1071/34, 35002 Cheb |
člen výboru | Radek Dlesk |
---|---|
Ve funkci | od 28.3.2017 |
Adresa | Riegerova 1071/34, 35002 Cheb |
předseda výboru | Igor Vozka |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2022 |
Adresa | Riegerova 1071/34, 35002 Cheb |
předseda výboru | Igor Vozka |
---|---|
Ve funkci | od 28.3.2017 do 5.3.2022 |
Adresa | Palackého 889/9, 35002 Cheb |
člen výboru | Radek Dlesk |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2015 do 28.3.2017 |
Adresa | Riegerova 1071/34, 35002 Cheb |
člen výboru | Iveta Čeloudová |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2015 do 28.3.2017 |
Adresa | Riegerova 1071/34, 35002 Cheb |
předseda výboru | Igor Vozka |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2015 do 28.3.2017 |
Adresa | Palackého 889/9, 35002 Cheb |
člen výboru | Radek Dlesk |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2015 do 28.3.2017 |
Adresa | Riegerova 1071/34, 35002 Cheb |
člen výboru | Iveta Čeloudová |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2015 do 28.3.2017 |
Adresa | Riegerova 1071/34, 35002 Cheb |
předseda výboru | Igor Vozka |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2015 do 28.3.2017 |
Adresa | Palackého 889/9, 35002 Cheb |
člen výboru | Iveta Čeloudová |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2012 do 14.11.2015 |
Adresa | Riegerova 1071/34, 35002 Cheb |
člen výboru | Daniela Farooquiová |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2012 do 14.11.2015 |
Adresa | Riegerova 1071/34, 35002 Cheb |
předseda výboru | Igor Vozka |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2012 do 14.11.2015 |
Adresa | Riegerova 1071/34, 35002 Cheb |
IČO: | 29161142 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Riegerova 34 Cheb |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Cheb |
Základní územní jednotka: | Cheb |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 20. 10. 2012 |
Sídlo: | Riegerova 1071/34, Cheb 35002 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |